Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Wolfgang Sidka (ab 06.04.2006) (bis 30.06.2006) | 26.05.1954 | ||||
Christian Schreier (bis 05.04.2006) | 04.02.1959 | ||||
Co-Trainer | |||||
Andreas Biermann (bis 30.06.2006) | 13.09.1980 | ||||
Torwart | |||||
1 | Daniel Schirrmeister (bis 30.06.2006) | 25.08.1975 | |||
21 | Marian Unger (bis 30.06.2006) | 17.11.1983 | |||
Abwehr | |||||
Thomas Boden (bis 30.06.2006) | 11.12.1976 | ||||
3 | Martin Neubert (bis 30.06.2006) | 30.10.1980 | |||
4 | Tobias Weber (bis 30.06.2006) | 20.03.1983 | |||
5 | Maik Neumann (bis 30.06.2006) | 15.06.1982 | |||
8 | Steffen Seering (bis 30.06.2006) | 20.06.1981 | |||
17 | Danny Moses (bis 30.06.2006) | 25.02.1982 | |||
Mittelfeld | |||||
Martin Neumann (bis 30.06.2006) | 29.08.1979 | ||||
6 | Kenny Dittrich (bis 30.06.2006) | 12.01.1985 | |||
7 | Andreas Biermann (bis 30.06.2006) | 13.09.1980 | |||
10 | Aleksandar Simic (bis 30.06.2007) | 03.08.1982 | |||
11 | Martin Weller (bis 30.06.2006) | 10.01.1984 | |||
12 | Fabian Sander (bis 30.06.2006) | 12.12.1985 | |||
13 | Denis Novacic (bis 30.06.2006) | 01.08.1979 | |||
15 | Michael Seeger (bis 30.06.2007) | 18.12.1977 | |||
20 | Markus Zschiesche (bis 30.06.2006) | 12.02.1982 | |||
Sturm | |||||
Danny Kukulies (ab 01.01.2006) (bis 30.06.2006) | 19.02.1980 | ||||
9 | Ronny Krüger (bis 30.06.2006) | 10.02.1980 | |||
14 | Krystian Prymula (bis 30.06.2006) | 17.03.1982 | |||
16 | Matthias Balke (bis 30.06.2006) | 21.03.1982 | |||
18 | Uğurtan Çepni (bis 30.06.2006) | 30.07.1983 | |||
19 | Stefan Krüger (bis 30.06.2006) | 08.06.1986 | |||
22 | Julian Geils (bis 30.06.2006) | 20.07.1983 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 21.08.2005 17:00 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |