Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Carsten Busch (bis 30.06.2008) | 23.10.1972 | ||||
Trainer | |||||
Uwe Neuhaus (bis 08.11.2006) | 26.11.1959 | ||||
Co-Trainer | |||||
Peter Kunkel (bis 16.11.2006) | 10.02.1956 | ||||
Torwart | |||||
1 | Dirk Langerbein (bis 30.06.2006) | 09.09.1971 | |||
20 | André Maczkowiak (bis 30.06.2007) | 01.04.1983 | |||
Abwehr | |||||
Dimitrios Pappas (ab 01.01.2006) (bis 30.06.2006) | 25.02.1980 | ||||
3 | Hilko Ristau (bis 30.06.2006) | 24.04.1974 | |||
5 | Stefan Lorenz (bis 30.06.2009) | 19.09.1981 | |||
6 | Víctor Lorenzón (bis 30.06.2007) | 22.05.1977 | |||
14 | Florian Thorwart (bis 30.06.2007) | 20.04.1982 | |||
24 | Michael Bemben (bis 30.06.2007) | 28.01.1976 | |||
26 | Lennart Lynge Larsen (bis 31.01.2006) | 15.10.1974 | |||
33 | Ronny Nikol (bis 30.06.2007) | 11.07.1974 | |||
Mittelfeld | |||||
4 | Danijel Stefulj (ab 27.12.2005) (bis 31.12.2006) | 02.06.1973 | |||
7 | Holger Wehlage (bis 30.06.2007) | 03.07.1976 | |||
10 | Thorsten Horz (bis 30.11.2005) | 03.07.1978 | |||
11 | Ferhat Kıskanç (bis 30.06.2008) | 01.08.1982 | |||
13 | Stijn Haeldermans (bis 30.06.2008) | 22.04.1975 | |||
17 | Ali Bilgin (bis 30.06.2006) | 17.12.1981 | |||
21 | Michael Lorenz (bis 30.06.2010) | 11.01.1979 | |||
22 | Tim Gorschlüter (bis 30.06.2006) | 24.08.1983 | |||
27 | Barış Özbek (bis 30.06.2007) | 14.09.1986 | |||
28 | Moritz Stoppelkamp (bis 30.08.2006) | 11.12.1986 | |||
Sturm | |||||
8 | Mac Younga-Mouhani (bis 30.06.2007) | 01.08.1974 | |||
9 | Alexander Löbe (bis 30.06.2007) | 13.11.1972 | |||
15 | Arie van Lent (ab 16.01.2006) (bis 31.12.2006) | 31.08.1970 | |||
19 | Danko Bošković (bis 30.06.2007) | 27.01.1982 | |||
29 | Serkan Çalık (bis 30.06.2007) | 15.03.1986 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 19.08.2005 19:00 Uhr |
4 : 5 i.E. |
Schema Vergleich |