Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Manfred Behrendt (bis 30.06.2011) | 02.10.1950 | ||||
Trainer | |||||
Hans-Günter Bruns (ab 25.06.2006) (bis 30.06.2008) | 15.11.1954 | ||||
Günter Abel (ab 06.05.2006) (bis 30.06.2006) | 14.01.1966 | ||||
Harry Pleß (bis 04.05.2006) | 25.04.1958 | ||||
Co-Trainer | |||||
Michael Lusch (bis 04.05.2006) | 16.06.1964 | ||||
Torwart | |||||
1 | Daniel Masuch (bis 30.06.2006) | 24.04.1977 | |||
18 | Marcel Johns (bis 30.06.2006) | 26.03.1985 | |||
20 | Christoph Semmler (bis 30.06.2006) | 03.03.1980 | |||
Abwehr | |||||
2 | Lars Heller (bis 30.06.2006) | 02.04.1977 | |||
3 | Dominic Tempel (bis 30.06.2006) | 19.01.1981 | |||
4 | Ronny Ernst (bis 17.08.2006) | 07.05.1976 | |||
5 | Timo Uster (bis 30.06.2006) | 22.10.1974 | |||
14 | Dalibor Gatarić (bis 30.06.2006) | 18.05.1986 | |||
15 | Benjamin Reichert (bis 30.06.2006) | 17.05.1983 | |||
17 | Monir Ibrahim (bis 30.06.2008) | 22.08.1986 | |||
17 | Andreas Saur (bis 30.06.2006) | 01.08.1981 | |||
22 | Marcel Landers (bis 30.06.2006) | 24.08.1984 | |||
26 | Lucas Kwiatkowski (bis 30.06.2006) | 17.04.1982 | |||
Mittelfeld | |||||
Mirko Urban (ab 01.09.2005) (bis 30.06.2006) | 28.09.1981 | ||||
6 | Marc Narewsky (ab 01.01.2006) (bis 08.01.2008) | 14.07.1978 | |||
6 | Jörg Scherbe (bis 30.06.2006) | 19.10.1977 | |||
7 | Tobias Schäper (bis 30.06.2006) | 24.10.1979 | |||
8 | Jens Robben (ab 09.01.2006) (bis 30.06.2009) | 27.04.1983 | |||
10 | Dennis Kutrieb (bis 30.06.2006) | 01.12.1979 | |||
12 | Jan Mutschler (bis 30.06.2006) | 11.09.1982 | |||
13 | Ümit Ertural (bis 30.06.2006) | 22.10.1984 | |||
21 | Florim Nesimi (bis 30.06.2006) | 03.05.1983 | |||
23 | Dennis Dornauer (bis 30.06.2007) | 20.01.1986 | |||
Sturm | |||||
8 | Sead Mehic (ab 25.01.2006) (bis 30.06.2006) | 08.04.1975 | |||
8 | Sead Mehic (bis 31.12.2005) | 08.04.1975 | |||
9 | Sebastian Radtke (bis 30.06.2006) | 03.04.1983 | |||
11 | Mario Schwarz (bis 30.06.2006) | 17.11.1981 | |||
13 | Marcel Stiepermann (ab 01.05.2006) (bis 30.06.2007) | 20.04.1986 | |||
16 | Danijel Gatarić (bis 30.06.2006) | 18.05.1986 | |||
19 | Mehmet Şirin (bis 30.06.2006) | 15.06.1981 | |||
20 | Stephan Schneider (ab 01.05.2006) (bis 30.06.2007) | 12.03.1987 | |||
24 | Cyrille Bella (bis 30.06.2006) | 11.06.1975 | |||
25 | Abdou Ouro-Akpo (ab 04.11.2005) (bis 30.06.2006) | 05.06.1982 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 19.08.2005 19:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |