Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Klaus Scheer (ab 28.09.2005) (bis 30.06.2006) | 04.10.1950 | ||||
Ramon Berndroth (bis 27.09.2005) | 24.03.1952 | ||||
Co-Trainer | |||||
Andreas Schreier (bis 28.09.2005) | 11.01.1965 | ||||
Torwart | |||||
Peter Peter Streit (ab 26.05.2006) (bis 27.05.2006) | 20.11.1964 | ||||
12 | Sven Schmitt (bis 30.06.2006) | 27.12.1976 | |||
25 | Julian Jourdan (bis 31.12.2005) | 07.12.1981 | |||
Abwehr | |||||
Baldo Di Gregorio (ab 01.01.2006) (bis 30.06.2006) | 22.01.1984 | ||||
Marko Kück (ab 01.01.2006) (bis 15.01.2006) | 14.09.1976 | ||||
3 | Michael Bodnar (bis 30.06.2006) | 02.01.1982 | |||
4 | El Hadji Dione (bis 30.06.2006) | 25.03.1973 | |||
5 | Burhanettin Kaymak (bis 30.06.2006) | 25.08.1973 | |||
15 | Fouad Brighache (bis 31.12.2005) | 10.05.1982 | |||
17 | Mohammed Muftawu (bis 31.12.2005) | 17.11.1978 | |||
19 | Daniel Leifermann (bis 30.06.2006) | 25.01.1982 | |||
22 | Markus Gaubatz (bis 30.06.2006) | 02.01.1977 | |||
23 | Faruk Hujdurović (ab 01.01.2006) (bis 30.06.2006) | 14.05.1970 | |||
Mittelfeld | |||||
Michael Aničić (ab 01.01.2006) (bis 31.01.2006) | 18.10.1974 | ||||
Daniel Cartus (ab 01.01.2006) (bis 24.01.2006) | 02.09.1978 | ||||
Gazmend Maksuti (ab 01.01.2006) (bis 24.01.2006) | |||||
6 | Oscar Corrochano (bis 31.12.2005) | 06.09.1976 | |||
7 | Süleyman Keskin (bis 30.06.2006) | 31.12.1977 | |||
8 | Matthias Dworschak (bis 31.12.2005) | 08.04.1974 | |||
9 | Evangelos Zormpalas (bis 30.06.2007) | 23.03.1984 | |||
10 | Teo Rus (bis 30.06.2006) | 30.04.1974 | |||
11 | Stefan Simon (bis 30.06.2006) | 18.06.1969 | |||
13 | Okan Ilkiz (bis 30.06.2012) | 03.01.1987 | |||
14 | Marcus Klandt (bis 30.06.2006) | 19.01.1977 | |||
18 | Alexander Stenzel (bis 30.06.2006) | 16.07.1982 | |||
28 | Benjamin Falkenmayer (ab 01.01.2006) (bis 30.06.2006) | 03.04.1987 | |||
Sturm | |||||
Redi Misghina (ab 01.01.2006) (bis 30.06.2006) | 27.08.1987 | ||||
Sead Mehic (ab 01.01.2006) (bis 24.01.2006) | 08.04.1975 | ||||
Patrick Barnes (bis 31.08.2005) | 06.09.1984 | ||||
15 | Lofti El Bousidi (bis 30.06.2006) | 13.08.1982 | |||
20 | Sebastian Metzger (bis 31.12.2005) | 25.03.1982 | |||
21 | Saber Ben Neticha (bis 31.01.2007) | 03.01.1976 | |||
23 | Stanko Pavlovic (bis 31.12.2005) | 17.04.1984 | |||
24 | Faouzi Atmani (bis 26.01.2006) | 08.11.1984 | |||
27 | Advan Cakiqi (ab 10.12.2005) (bis 30.06.2007) | 05.05.1984 | |||
29 | Cesar M'Boma (ab 01.01.2006) (bis 30.06.2006) | 18.02.1979 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 21.08.2005 15:30 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |