Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Zsolt Petry (bis 30.06.2009) | 23.09.1966 | ||||
Trainer | |||||
Jos Luhukay (bis 11.08.2006) | 13.06.1963 | ||||
Co-Trainer | |||||
Markus Gellhaus (bis 11.08.2006) | 09.06.1970 | ||||
Torwart | |||||
1 | Lukas Kruse (bis 30.06.2008) | 09.07.1983 | |||
14 | Stephan Loboué (bis 30.06.2006) | 23.08.1981 | |||
33 | Tom Starke (ab 01.01.2006) (bis 30.06.2007) | 18.03.1981 | |||
Abwehr | |||||
2 | David Fall (bis 30.06.2008) | 27.02.1978 | |||
3 | Markus Bollmann (bis 30.06.2006) | 06.01.1981 | |||
4 | Miodrag Latinovic (bis 22.08.2005) | 29.08.1970 | |||
5 | Dusko Djurisic (bis 30.06.2008) | 20.12.1977 | |||
15 | Roel Brouwers (ab 05.08.2005) (bis 30.06.2007) | 28.11.1981 | |||
16 | Thorsten Becker (bis 30.06.2008) | 13.05.1980 | |||
24 | Marc Gouiffe á Goufan (bis 30.06.2008) | 12.04.1984 | |||
28 | Edmund Riemer (bis 30.06.2006) | 21.01.1985 | |||
Mittelfeld | |||||
4 | Daniel Brinkmann (bis 31.10.2007) | 29.01.1986 | |||
6 | Danijel Stefulj (bis 26.12.2005) | 02.06.1973 | |||
7 | Stephan Maaß (bis 30.06.2008) | 20.08.1976 | |||
10 | Guido Spork (bis 19.01.2006) | 03.01.1975 | |||
12 | Garry De Graef (bis 30.06.2008) | 21.10.1974 | |||
17 | Bernhard Erkinger (ab 01.01.2006) (bis 30.06.2006) | 30.04.1980 | |||
17 | Daniel Cartus (bis 31.12.2005) | 02.09.1978 | |||
18 | Markus Krösche (bis 30.06.2014) | 17.09.1980 | |||
19 | Mehmet Dragusha (bis 30.06.2007) | 09.10.1977 | |||
20 | Hüzeyfe Dogan (bis 30.06.2007) | 01.01.1981 | |||
21 | Marcel Ndjeng (bis 30.06.2006) | 06.05.1982 | |||
22 | Benjamin Schüßler (bis 30.06.2008) | 04.05.1981 | |||
25 | Oliver Brocke (bis 30.06.2006) | 15.01.1986 | |||
34 | Ardian Jevric (bis 30.06.2010) | 07.07.1986 | |||
Sturm | |||||
8 | Dennis Schulp (bis 06.01.2008) | 18.01.1978 | |||
9 | Sebastian Schoof (ab 09.01.2006) (bis 30.06.2006) | 22.03.1980 | |||
11 | René Müller (bis 30.06.2008) | 19.05.1974 | |||
23 | Albert Bunjaku (ab 01.01.2006) (bis 30.06.2006) | 29.11.1983 | |||
27 | Sven Krause (bis 30.06.2006) | 19.01.1986 | |||
32 | Radovan Vujanović (bis 06.12.2005) | 18.02.1982 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 20.08.2005 15:30 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |