Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Andreas Koch (bis 30.06.2006) | 13.07.1971 | ||||
Klaus-Peter Woll (bis 30.06.2006) | 31.01.1962 | ||||
Trainer | |||||
Hannes Bongartz (ab 17.02.2006) (bis 30.06.2006) | 03.10.1951 | ||||
Uwe Helmes (ab 05.02.2006) (bis 16.02.2006) | 27.06.1958 | ||||
Ján Kocian (bis 04.02.2006) | 13.03.1958 | ||||
Co-Trainer | |||||
Sascha Franz (ab 12.06.2006) (bis 30.09.2007) | 16.01.1974 | ||||
Uwe Helmes (ab 17.02.2006) (bis 30.06.2006) | 27.06.1958 | ||||
Gerhard Noll (bis 04.02.2006) | 03.06.1955 | ||||
Torwart | |||||
1 | Adnan Masic (bis 30.06.2006) | 19.05.1975 | |||
12 | Manuel Wolff (bis 30.06.2006) | 18.09.1982 | |||
Abwehr | |||||
2 | Björn Weikl (bis 30.06.2008) | 09.02.1977 | |||
3 | Jens Matthies (bis 30.06.2006) | 29.06.1977 | |||
5 | Marco Stark (bis 30.06.2007) | 09.07.1981 | |||
8 | Alexander Ecker (bis 30.06.2006) | 23.01.1983 | |||
13 | Harri Ylönen (bis 30.06.2006) | 21.12.1971 | |||
15 | Gabriel Melkam (bis 30.06.2006) | 13.03.1980 | |||
16 | Cem İslamoğlu (ab 01.01.2006) (bis 30.06.2008) | 04.09.1980 | |||
16 | Cem İslamoğlu (bis 15.08.2005) | 04.09.1980 | |||
19 | Nils Döring (bis 30.06.2006) | 23.04.1980 | |||
21 | Tobias Wurm (bis 30.06.2007) | 31.03.1982 | |||
22 | Lukáš Došek (bis 30.06.2006) | 12.09.1978 | |||
23 | Daniel Bogusz (bis 30.06.2011) | 21.09.1974 | |||
35 | Sascha Bäcker (bis 30.06.2006) | 01.08.1979 | |||
Mittelfeld | |||||
4 | Robert Vujevic (bis 30.06.2006) | 26.11.1980 | |||
6 | Patrick Neumann (bis 19.01.2006) | 02.12.1980 | |||
7 | Sven Lintjens (bis 30.06.2006) | 05.10.1976 | |||
10 | Peter Németh (bis 30.06.2008) | 14.09.1972 | |||
14 | Steffen Schmitt (bis 30.06.2006) | 01.03.1982 | |||
18 | Andreas Nauroth (bis 30.06.2008) | 26.02.1976 | |||
20 | Angelo Barletta (bis 30.06.2006) | 11.02.1977 | |||
33 | Patrick Dama (bis 30.06.2007) | 05.04.1974 | |||
Sturm | |||||
Gustavo Ribeiro (bis 30.06.2006) | 01.12.1984 | ||||
7 | Hüsni Tahiri (ab 07.05.2006) (bis 30.06.2010) | 02.06.1983 | |||
9 | Miroslaw Spizak (bis 30.06.2006) | 13.01.1979 | |||
11 | Benedict Akwuegbu (ab 01.02.2006) (bis 30.06.2006) | 03.11.1974 | |||
11 | Sebastian Schoof (bis 08.01.2006) | 22.03.1980 | |||
17 | Till Bettenstaedt (bis 30.06.2007) | 20.01.1976 | |||
27 | Ralf Schmitt (bis 31.01.2006) | 21.01.1977 | |||
29 | Cafú (ab 01.02.2006) (bis 30.06.2006) | 17.11.1977 | |||
34 | Markus Waldrich (bis 30.06.2006) | 04.07.1984 | |||
44 | Bakary Sinaba (bis 30.06.2006) | 23.09.1983 | |||
54 | Giuseppe Reina (ab 31.08.2005) (bis 30.06.2006) | 15.04.1972 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 21.08.2005 15:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |