Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Günther Reichold (bis 30.06.2013) | 10.06.1965 | ||||
Trainer | |||||
Benno Möhlmann (bis 30.06.2007) | 01.08.1954 | ||||
Co-Trainer | |||||
Werner Dreßel (bis 30.06.2007) | 30.08.1958 | ||||
Torwart | |||||
1 | Borut Mavric (bis 06.03.2007) | 27.03.1970 | |||
22 | Sven Neuhaus (bis 30.06.2006) | 04.04.1978 | |||
27 | Jasmin Fejzić (bis 30.06.2006) | 15.05.1986 | |||
Abwehr | |||||
2 | Michael Rundio (bis 31.01.2006) | 21.01.1983 | |||
3 | Tomáš Votava (bis 31.12.2005) | 21.02.1974 | |||
4 | Andre Mijatović (bis 30.06.2007) | 03.12.1979 | |||
5 | Thomas Kleine (bis 30.06.2007) | 28.12.1977 | |||
12 | Christian Weber (bis 30.06.2006) | 15.09.1983 | |||
20 | Aleš Kokot (bis 30.06.2007) | 23.10.1979 | |||
21 | Frédéric Page (bis 30.06.2006) | 28.12.1978 | |||
24 | Josef Laštovka (bis 24.01.2007) | 20.02.1982 | |||
26 | Michael Krämer (bis 30.06.2007) | 09.12.1985 | |||
32 | Timo Achenbach (ab 02.08.2005) (bis 30.06.2008) | 03.09.1982 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Barbaros Barut (bis 28.01.2007) | 26.01.1983 | |||
7 | Florian Sturm (bis 31.12.2005) | 06.05.1982 | |||
8 | Mathias Surmann (bis 30.06.2006) | 19.12.1974 | |||
11 | Daniel Felgenhauer (bis 30.06.2006) | 10.05.1976 | |||
14 | Benjamin Fuchs (ab 01.01.2006) (bis 30.06.2006) | 20.10.1983 | |||
16 | Juri Judt (bis 30.06.2008) | 24.07.1986 | |||
17 | Stephan Schröck (bis 30.06.2012) | 21.08.1986 | |||
19 | Roberto Hilbert (bis 30.06.2006) | 16.10.1984 | |||
25 | Daniel Adlung (bis 30.06.2006) | 01.10.1987 | |||
28 | Hans Andreasen (ab 31.08.2005) (bis 30.06.2006) | 10.01.1979 | |||
Sturm | |||||
9 | Danny Fuchs (bis 30.06.2007) | 25.02.1976 | |||
10 | Marcus Feinbier (bis 30.08.2005) | 30.11.1969 | |||
13 | George Koumantarakis (bis 30.11.2005) | 27.03.1974 | |||
14 | Tomislav Erceg (bis 31.12.2005) | 22.10.1971 | |||
15 | Torsten Oehrl (bis 30.06.2006) | 07.01.1986 | |||
18 | Christian Eigler (bis 30.06.2006) | 01.01.1984 | |||
23 | Christian Timm (bis 30.06.2006) | 27.02.1979 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 21.08.2005 15:00 Uhr |
10 : 9 i.E. |
Schema Vergleich |