Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Karl-Heinz Fenk (bis 30.06.2007) | 1967 | ||||
Trainer | |||||
Markus Schupp (bis 14.12.2006) | 07.01.1966 | ||||
Co-Trainer | |||||
Karl-Heinz Emig (bis 14.12.2006) | 29.06.1962 | ||||
Wolfgang Riedl (bis 30.06.2006) | 1968 | ||||
Torwart | |||||
1 | Uwe Gospodarek (bis 30.06.2007) | 06.08.1973 | |||
24 | Kay Wehner (bis 30.06.2007) | 12.02.1971 | |||
25 | Jens Kern (bis 30.06.2007) | 23.10.1982 | |||
Abwehr | |||||
2 | Nico Herzig (bis 30.06.2006) | 10.12.1983 | |||
5 | Vlado Jeknic (bis 30.06.2007) | 14.08.1983 | |||
6 | Hrvoje Vukovic (bis 30.06.2007) | 25.07.1979 | |||
7 | Daniel Rosin (bis 30.06.2008) | 18.05.1980 | |||
14 | Martin Forkel (bis 30.06.2006) | 22.07.1979 | |||
17 | Tobias Fink (bis 25.01.2006) | 11.12.1983 | |||
26 | Robert Paul (bis 30.06.2006) | 17.10.1984 | |||
27 | Thomas Drescher (bis 30.06.2007) | 24.11.1978 | |||
Mittelfeld | |||||
3 | Ronald Schmidt (bis 30.06.2013) | 28.04.1977 | |||
4 | Björn Hertl (bis 30.06.2011) | 10.08.1976 | |||
10 | Thorsten Burkhardt (bis 30.06.2007) | 21.05.1981 | |||
12 | Oliver Fink (bis 30.06.2007) | 06.06.1982 | |||
13 | Roland Bonimeier (bis 31.12.2005) | 22.05.1982 | |||
16 | Denny Herzig (bis 30.06.2006) | 13.11.1984 | |||
17 | Junior (bis 30.06.2006) | 10.10.1977 | |||
18 | Marek Kostoláni (bis 30.06.2006) | 06.02.1983 | |||
19 | Martin Oslislo (bis 30.06.2006) | 17.09.1978 | |||
20 | Michael Wiesinger (bis 30.06.2007) | 27.12.1972 | |||
30 | Timo Nagy (bis 30.06.2006) | 20.04.1983 | |||
Sturm | |||||
8 | Dragan Bogavac (bis 30.06.2007) | 07.04.1980 | |||
9 | Rafael Kazior (bis 30.06.2006) | 07.02.1983 | |||
11 | Marek Krejci (bis 26.05.2007) | 20.11.1980 | |||
15 | Özgür Kart (bis 25.01.2006) | 18.04.1982 | |||
21 | Senad Tiganj (bis 29.01.2006) | 28.08.1975 | |||
28 | Sebastian Kneißl (bis 28.01.2007) | 13.01.1983 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 20.08.2005 14:30 Uhr |
3 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |