Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Uwe Nägele (bis 30.06.2006) | 17.11.1964 | ||||
Trainer | |||||
Lorenz-Günther Köstner (ab 10.01.2006) (bis 24.05.2006) | 30.01.1952 | ||||
Roland Dickgießer (ab 19.11.2005) (bis 09.01.2006) | 09.11.1960 | ||||
Hansi Flick (bis 18.11.2005) | 24.02.1965 | ||||
Co-Trainer | |||||
Alfred Schön (bis 30.06.2006) | 12.01.1962 | ||||
Torwart | |||||
1 | Daniel Haas (bis 30.06.2007) | 01.08.1983 | |||
20 | Thomas Hillenbrand (bis 30.06.2006) | 10.10.1979 | |||
Abwehr | |||||
4 | Michael Zepek (bis 30.06.2007) | 19.01.1981 | |||
5 | Marcel Throm (bis 31.12.2007) | 21.04.1979 | |||
6 | Michael Rundio (ab 01.02.2006) (bis 30.06.2008) | 21.01.1983 | |||
8 | Michael Kümmerle (bis 30.06.2006) | 21.04.1979 | |||
12 | Denis Bindnagel (bis 30.06.2008) | 05.06.1979 | |||
15 | Mario Göttlicher (bis 30.06.2006) | 05.08.1982 | |||
27 | Christian Daub (bis 30.06.2006) | 26.01.1981 | |||
28 | Matthias Örüm (bis 20.01.2007) | 02.11.1975 | |||
Mittelfeld | |||||
Tim Bauer (bis 30.06.2006) | 16.01.1985 | ||||
3 | Roland Bonimeier (ab 01.01.2006) (bis 31.08.2006) | 22.05.1982 | |||
6 | Matthias Born (bis 30.06.2006) | 09.03.1972 | |||
7 | Dragan Paljić (bis 18.08.2008) | 08.04.1983 | |||
10 | Selim Teber (ab 01.01.2006) (bis 30.06.2009) | 07.03.1981 | |||
10 | Thomas Ollhoff (bis 16.09.2005) | 15.06.1975 | |||
11 | Jochen Seitz (ab 13.01.2006) (bis 06.01.2009) | 11.10.1976 | |||
13 | Martin Lanig (bis 30.06.2006) | 11.07.1984 | |||
16 | Matthias Keller (bis 30.06.2008) | 20.11.1974 | |||
17 | Sandro Cescutti (bis 30.06.2007) | 06.04.1982 | |||
18 | Nevzet Zukic (bis 30.06.2006) | 09.02.1984 | |||
19 | Sebastian Hofmann (bis 30.06.2006) | 12.09.1983 | |||
21 | Timo Böttjer (bis 30.06.2006) | 31.05.1979 | |||
23 | Serhat Gülbas (bis 30.06.2006) | 24.12.1982 | |||
24 | Sascha Boller (bis 30.06.2007) | 16.02.1984 | |||
25 | Alexander Huber (ab 01.01.2006) (bis 30.06.2006) | 25.02.1985 | |||
Sturm | |||||
Thomas Pelka (bis 30.06.2006) | 23.08.1981 | ||||
2 | Björn Weber (bis 31.12.2005) | 19.12.1981 | |||
9 | Tomislav Marić (ab 16.01.2006) (bis 30.06.2008) | 28.01.1973 | |||
9 | Kai Herdling (bis 30.06.2007) | 27.06.1984 | |||
9 | Daniel Reule (bis 31.12.2005) | 02.05.1983 | |||
11 | Danny Winkler (bis 31.12.2005) | 16.08.1973 | |||
14 | Sahr Senesie (bis 30.06.2006) | 26.05.1985 | |||
22 | Alexander Blessin (bis 17.08.2006) | 28.05.1973 | |||
34 | Danny Winkler (ab 01.01.2006) (bis 30.06.2006) | 16.08.1973 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 21.08.2005 14:30 Uhr |
3 : 4 n.V. |
Schema Vergleich |