Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Peter Sirch (bis 30.06.2006) | 30.12.1961 | ||||
Trainer | |||||
Walter Schachner (ab 24.01.2006) (bis 17.03.2007) | 01.02.1957 | ||||
Reiner Maurer (bis 22.01.2006) | 16.02.1960 | ||||
Co-Trainer | |||||
Günther Gorenzel-Simonitsch (ab 24.01.2006) (bis 31.08.2008) | 10.10.1971 | ||||
Bernhard Trares (bis 30.06.2006) | 18.08.1965 | ||||
Torwart | |||||
1 | Michael Hofmann (bis 30.06.2009) | 03.11.1972 | |||
12 | Timo Ochs (bis 30.06.2006) | 17.10.1981 | |||
Abwehr | |||||
2 | Fabian Lamotte (bis 18.01.2007) | 25.02.1983 | |||
3 | Remo Meyer (bis 30.06.2006) | 12.11.1980 | |||
4 | Quido Lanzaat (bis 30.06.2006) | 30.09.1979 | |||
5 | Slobodan Komljenovic (bis 30.06.2006) | 02.01.1971 | |||
7 | Rodrigo Costa (bis 30.06.2006) | 30.07.1975 | |||
21 | Christoph Janker (ab 01.01.2006) (bis 16.08.2006) | 14.02.1985 | |||
26 | Patrick Milchraum (bis 30.06.2007) | 26.05.1984 | |||
30 | Lukas Szukala (bis 30.06.2008) | 26.05.1984 | |||
33 | Fabian Johnson (ab 01.01.2006) (bis 30.06.2009) | 11.12.1987 | |||
35 | Marcel Schäfer (bis 30.06.2006) | 07.06.1984 | |||
44 | Torben Hoffmann (bis 30.06.2006) | 27.10.1974 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Roman Týce (bis 30.06.2007) | 07.05.1977 | |||
8 | Jiayi Shao (bis 30.06.2006) | 10.04.1980 | |||
10 | Steffen Hofmann (ab 01.01.2006) (bis 30.06.2006) | 09.09.1980 | |||
13 | Harald Cerny (bis 30.06.2007) | 13.09.1973 | |||
14 | Marco Gebhardt (bis 30.06.2006) | 07.10.1972 | |||
16 | Christian Holzer (bis 31.12.2005) | 20.01.1979 | |||
19 | Matthias Lehmann (bis 30.06.2006) | 28.05.1983 | |||
24 | Daniel Baier (bis 30.06.2007) | 18.05.1984 | |||
25 | Nikolas Ledgerwood (ab 01.01.2006) (bis 16.01.2007) | 16.01.1985 | |||
27 | Björn Ziegenbein (ab 01.01.2006) (bis 30.06.2006) | 30.04.1986 | |||
28 | Pascal Ojigwe (bis 30.06.2006) | 11.12.1976 | |||
33 | Lance Davids (bis 30.08.2005) | 11.04.1985 | |||
Sturm | |||||
9 | Stefan Reisinger (bis 30.06.2006) | 14.09.1981 | |||
11 | Michal Kolomaznik (bis 30.06.2006) | 20.07.1976 | |||
17 | Emmanuel Krontiris (bis 30.06.2006) | 11.02.1983 | |||
18 | Paul Agostino (bis 30.06.2007) | 09.06.1975 | |||
22 | Nicky Adler (bis 30.06.2006) | 23.05.1985 | |||
23 | Nemanja Vučićević (bis 30.06.2006) | 11.08.1979 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 19.08.2005 18:30 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 26.10.2005 19:30 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 20.12.2005 19:00 Uhr |
1 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 25.01.2006 19:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |