Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Milan Šašić (bis 23.04.2007) | 18.10.1958 | ||||
Co-Trainer | |||||
Uwe Koschinat (ab 01.01.2006) (bis 13.12.2009) | 01.09.1971 | ||||
Klaus Süßmeyer (bis 31.12.2006) | 19.03.1960 | ||||
Torwart | |||||
1 | Peter Auer (bis 30.06.2007) | 15.07.1971 | |||
22 | Alexander Müller (bis 30.06.2006) | 19.02.1985 | |||
33 | Michael Gurski (bis 30.06.2008) | 21.03.1979 | |||
Abwehr | |||||
2 | Brenny Evers (bis 25.07.2008) | 08.11.1978 | |||
5 | Anthony Tiéku (bis 30.06.2007) | 16.03.1974 | |||
6 | Dubravko Kolinger (bis 30.06.2006) | 29.11.1975 | |||
7 | Ralf Klingmann (bis 30.06.2006) | 08.11.1981 | |||
16 | Josh Grenier (bis 30.06.2008) | 16.07.1979 | |||
18 | Andreas Richter (bis 30.06.2009) | 15.09.1977 | |||
25 | Alassane Ouedraogo (bis 30.06.2009) | 07.09.1980 | |||
Mittelfeld | |||||
Eldin Hadžić (bis 30.06.2024) | 02.11.1992 | ||||
3 | Oliver Straube (bis 31.12.2005) | 13.12.1971 | |||
4 | Rüdiger Ziehl (bis 30.06.2009) | 26.10.1977 | |||
8 | Nihad Mujakic (bis 30.06.2006) | 28.01.1977 | |||
10 | Anel Džaka (bis 30.06.2008) | 19.09.1980 | |||
14 | Stefan Haben (bis 30.06.2006) | 02.04.1987 | |||
15 | Michael Stahl (bis 30.06.2006) | 15.09.1987 | |||
17 | Philipp Langen (bis 30.06.2008) | 02.07.1986 | |||
20 | Domenico Cozza (bis 30.01.2006) | 18.01.1983 | |||
21 | Bruno Meirelles (bis 30.06.2006) | 23.02.1982 | |||
26 | Evangelos Nessos (bis 30.06.2009) | 27.06.1978 | |||
Sturm | |||||
9 | Jean-Pierre Rubio-Sanchez (bis 30.06.2006) | 21.08.1983 | |||
11 | Josef Ivanovic (ab 31.01.2006) (bis 30.06.2006) | 05.12.1973 | |||
11 | Denni Patschinsky (bis 31.12.2005) | 26.08.1983 | |||
13 | Johannes Rahn (bis 30.06.2007) | 16.01.1986 | |||
19 | Salif Keita (bis 30.06.2006) | 19.10.1975 | |||
23 | Dimitrijus Guščinas (bis 30.06.2006) | 12.12.1975 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 20.08.2005 18:45 Uhr |
2 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |