Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Uwe Erkenbrecher (bis 04.03.2007) | 14.11.1954 | ||||
Co-Trainer | |||||
Christian Benbennek (bis 30.06.2007) | 09.11.1972 | ||||
Torwart | |||||
1 | Fabian Lucas (bis 30.06.2007) | 29.07.1980 | |||
24 | Christian Meyer (bis 30.06.2008) | 01.03.1987 | |||
26 | Milan Ancic (bis 30.06.2016) | 26.02.1996 | |||
40 | Patrick Platins (bis 30.06.2006) | 19.04.1983 | |||
Abwehr | |||||
Karsten Fischer (bis 10.01.2007) | 27.05.1984 | ||||
Adel Guemari (ab 01.02.2006) (bis 30.06.2006) | 16.02.1984 | ||||
Matthias Langkamp (ab 18.08.2005) (bis 22.08.2005) | 24.02.1984 | ||||
2 | Sergej Karimow (bis 30.06.2009) | 21.12.1986 | |||
4 | Patrick Anton (bis 30.08.2006) | 28.03.1986 | |||
6 | Jan Wiedenroth (bis 30.06.2006) | 06.10.1976 | |||
12 | Rune Hansen (bis 30.06.2008) | 06.04.1985 | |||
13 | Christopher Lamprecht (bis 30.06.2006) | 22.04.1985 | |||
21 | Lars Ebeling (bis 30.06.2006) | 08.02.1984 | |||
23 | Nils Laabs (bis 30.06.2006) | 29.02.1984 | |||
Mittelfeld | |||||
Cédric Makiadi (bis 30.06.2006) | 23.02.1984 | ||||
3 | Bartosz Romanczuk (bis 30.06.2006) | 28.10.1983 | |||
5 | Steve Müller (bis 30.06.2007) | 16.05.1985 | |||
7 | Nils Müller (bis 30.06.2009) | 09.08.1979 | |||
10 | Pa-Malick Joof (bis 30.06.2007) | 16.08.1985 | |||
11 | Valdet Rama (bis 30.06.2008) | 20.11.1987 | |||
14 | Jörn Wemmer (bis 30.06.2008) | 13.05.1984 | |||
16 | Jens Wemmer (bis 30.06.2007) | 31.10.1985 | |||
18 | Dennis Mandel (bis 30.06.2006) | 13.02.1977 | |||
Sturm | |||||
8 | Philipp Kreuels (bis 30.06.2009) | 11.01.1985 | |||
9 | Christopher Kolm (bis 30.06.2006) | 21.04.1983 | |||
13 | Thomas Brechler (ab 01.01.2006) (bis 30.06.2009) | 08.02.1986 | |||
15 | Emre Öztürk (bis 30.06.2007) | 01.04.1986 | |||
17 | Stefan Meissner (bis 30.06.2006) | 08.03.1973 | |||
19 | Danny Luft (bis 30.06.2007) | 02.05.1985 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 21.08.2005 17:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |