Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Michael Stahl (bis 30.06.2007) | 09.12.1959 | ||||
Trainer | |||||
Uwe Fuchs (bis 21.04.2007) | 23.07.1966 | ||||
Co-Trainer | |||||
Thomas Stickroth (bis 30.06.2007) | 13.04.1965 | ||||
Torwart | |||||
1 | Christian Maly (bis 30.06.2010) | 20.01.1975 | |||
12 | Manuel Lenz (bis 30.06.2007) | 23.10.1984 | |||
Abwehr | |||||
3 | Sven Schaffrath (bis 30.06.2007) | 23.07.1984 | |||
5 | Björn Mehnert (bis 28.12.2006) | 24.08.1976 | |||
6 | Michael Stuckmann (bis 30.06.2008) | 01.09.1979 | |||
15 | Lars Marten (bis 30.06.2007) | 23.03.1984 | |||
17 | Sebastian Michalsky (bis 30.06.2006) | 25.11.1983 | |||
18 | Vladimir Hyza (bis 30.06.2006) | 11.09.1969 | |||
20 | André Wiwerink (bis 30.06.2008) | 15.10.1980 | |||
21 | Markus Ortlieb (ab 31.08.2005) (bis 30.06.2007) | 11.12.1980 | |||
25 | Andreas Kohlhaas (bis 30.06.2008) | 01.03.1987 | |||
47 | Andy Habl (ab 01.01.2006) (bis 30.06.2007) | 04.08.1984 | |||
Mittelfeld | |||||
4 | Tim Jerat (ab 01.01.2006) (bis 30.06.2008) | 05.03.1982 | |||
4 | Marc Narewsky (bis 31.12.2005) | 14.07.1978 | |||
7 | Markus Bayertz (bis 31.12.2006) | 29.01.1971 | |||
8 | Nils Pfingsten-Reddig (bis 30.06.2006) | 23.05.1982 | |||
10 | Jean Louis Tavarez (bis 30.06.2006) | 04.04.1972 | |||
16 | Andreas Gensler (bis 30.06.2007) | 13.08.1979 | |||
21 | Stephan Nachtigall (bis 30.06.2006) | 20.04.1985 | |||
22 | Michael Lejan (bis 30.06.2008) | 02.05.1983 | |||
33 | Dennis Malura (bis 30.06.2008) | 20.06.1984 | |||
39 | Daniel Embers (bis 30.06.2006) | 14.04.1981 | |||
44 | Stephan Bork (bis 28.01.2007) | 29.01.1985 | |||
Sturm | |||||
Miguel López Torres (ab 01.01.2006) (bis 30.06.2007) | 20.08.1982 | ||||
Murat Gümüstas (bis 30.06.2006) | 24.04.1985 | ||||
9 | Tibor Tokody (bis 30.06.2006) | 01.09.1980 | |||
11 | Marius Sowislo (bis 30.06.2006) | 14.11.1982 | |||
13 | Paul Fudala (bis 30.06.2007) | 05.01.1987 | |||
19 | Gustav Policella (bis 30.06.2007) | 14.09.1975 | |||
23 | Dirk Heinzmann (bis 30.06.2008) | 20.10.1977 | |||
29 | Gaetano Manno (bis 30.06.2007) | 26.07.1982 | |||
49 | Rocky Siberie (ab 30.01.2006) (bis 30.06.2006) | 24.03.1982 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 19.08.2005 18:30 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |