Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Adam Matysek (bis 30.06.2014) | 01.09.1968 | ||||
Trainer | |||||
Hans Meyer (bis 11.02.2008) | 03.11.1942 | ||||
Co-Trainer | |||||
Jürgen Raab (bis 11.02.2008) | 20.12.1958 | ||||
Dieter Lieberwirth (bis 30.06.2007) | 13.01.1954 | ||||
Torwart | |||||
1 | Raphael Schäfer (bis 30.06.2007) | 30.01.1979 | |||
18 | Daniel Klewer (bis 30.06.2010) | 04.03.1977 | |||
30 | Alexander Stephan (bis 30.06.2007) | 15.09.1986 | |||
Abwehr | |||||
3 | Michael Beauchamp (bis 30.06.2008) | 08.03.1981 | |||
4 | Gláuber (bis 30.06.2008) | 05.08.1983 | |||
5 | Andreas Wolf (bis 30.06.2011) | 12.06.1982 | |||
7 | Marek Nikl (bis 17.09.2007) | 20.02.1976 | |||
16 | Dean Heffernan (bis 30.06.2007) | 19.05.1980 | |||
23 | Matthew Špiranović (ab 01.01.2007) (bis 06.01.2010) | 27.06.1988 | |||
25 | Javier Pinola (bis 30.06.2015) | 24.02.1983 | |||
28 | Dominik Reinhardt (bis 30.06.2009) | 19.12.1984 | |||
31 | Thomas Paulus (bis 30.06.2007) | 14.03.1982 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Tomás Galásek (bis 30.06.2008) | 15.01.1973 | |||
8 | Jan Polák (bis 31.07.2007) | 14.03.1981 | |||
10 | Ivica Banović (bis 30.06.2007) | 02.08.1980 | |||
11 | Marek Mintál (bis 30.06.2011) | 02.09.1977 | |||
19 | Jan Kristiansen (bis 30.06.2007) | 04.08.1981 | |||
22 | Marco Engelhardt (bis 31.12.2008) | 02.12.1980 | |||
24 | Vratislav Greško (ab 07.09.2006) (bis 30.06.2007) | 24.07.1977 | |||
34 | Sebastian Huber (bis 30.06.2007) | 17.05.1983 | |||
36 | Jaouhar Mnari (bis 30.06.2010) | 08.11.1976 | |||
Sturm | |||||
9 | Gerald Sibon (bis 30.06.2007) | 19.04.1974 | |||
13 | Iwan Sajenko (ab 01.01.2007) (bis 30.06.2008) | 17.10.1983 | |||
20 | Joshua Kennedy (bis 10.01.2008) | 20.08.1982 | |||
21 | Markus Schroth (bis 30.06.2007) | 25.01.1975 | |||
23 | Iwan Sajenko (bis 31.12.2006) | 17.10.1983 | |||
26 | Christoph Weber (bis 30.06.2008) | 26.08.1986 | |||
32 | Leon Benko (bis 30.06.2008) | 11.11.1983 | |||
33 | Róbert Vittek (bis 28.08.2008) | 01.04.1982 | |||
35 | Chhunly Pagenburg (bis 31.12.2007) | 10.11.1986 | |||
40 | Petar Jelić (ab 01.01.2007) (bis 30.06.2007) | 18.10.1986 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 09.09.2006 15:30 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 25.10.2006 19:30 Uhr |
1 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 19.12.2006 19:30 Uhr |
2 : 1 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 27.02.2007 19:00 Uhr |
4 : 2 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 17.04.2007 20:30 Uhr |
4 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 26.05.2007 20:00 Uhr |
2 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |