Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Christian Schmidt (bis 17.01.2011) | 31.07.1971 | ||||
Trainer | |||||
Guido Buchwald (ab 14.06.2007) (bis 26.11.2007) | 24.01.1961 | ||||
Michael Frontzeck (ab 12.09.2006) (bis 19.05.2007) | 26.03.1964 | ||||
Dirk Bremser (ab 07.09.2006) (bis 12.09.2006) | 01.10.1965 | ||||
Dieter Hecking (bis 06.09.2006) | 12.09.1964 | ||||
Co-Trainer | |||||
Dr. Jörg Jakobs (bis 30.06.2009) | 20.09.1970 | ||||
Erik Meijer (ab 13.09.2006) (bis 22.05.2007) | 02.08.1969 | ||||
Dirk Bremser (bis 06.09.2006) | 01.10.1965 | ||||
Torwart | |||||
1 | Stephan Straub (bis 30.06.2009) | 25.01.1971 | |||
15 | Marcus Hesse (bis 30.06.2007) | 22.03.1984 | |||
24 | Kristian Nicht (bis 31.12.2007) | 03.04.1982 | |||
Abwehr | |||||
2 | Nico Herzig (bis 30.06.2008) | 10.12.1983 | |||
3 | Alexander Klitzpera (bis 30.06.2008) | 19.10.1977 | |||
12 | Moses Sichone (bis 30.06.2007) | 31.05.1977 | |||
17 | Thomas Stehle (bis 30.06.2013) | 26.10.1980 | |||
22 | Jeffrey Leiwakabessy (bis 30.06.2008) | 23.02.1981 | |||
28 | Mirko Casper (bis 30.06.2012) | 01.03.1982 | |||
Mittelfeld | |||||
4 | Matthias Heidrich (bis 30.06.2007) | 10.12.1977 | |||
5 | Sascha Dum (bis 30.06.2007) | 03.07.1986 | |||
7 | Reiner Plaßhenrich (bis 30.06.2010) | 12.12.1976 | |||
18 | Sérgio da Silva Pinto (bis 30.06.2007) | 16.10.1980 | |||
20 | Matthias Lehmann (bis 30.06.2009) | 28.05.1983 | |||
21 | Cristian Fiél (bis 30.06.2010) | 12.03.1980 | |||
23 | Laurentiu Reghecampf (bis 30.06.2008) | 19.09.1975 | |||
25 | Manuel Junglas (ab 17.03.2007) (bis 30.06.2012) | 31.01.1989 | |||
27 | Emil Noll (bis 20.12.2006) | 21.11.1978 | |||
29 | Yunus Balaban (bis 30.06.2007) | 24.02.1984 | |||
Sturm | |||||
Tim Gerhards (bis 30.06.2016) | 13.03.1995 | ||||
8 | Szilárd Németh (ab 28.08.2006) (bis 30.06.2010) | 08.08.1977 | |||
9 | Vedad Ibišević (bis 30.06.2007) | 06.08.1984 | |||
13 | Emmanuel Krontiris (bis 30.06.2008) | 11.02.1983 | |||
14 | Erwin Koen (bis 31.08.2006) | 07.09.1978 | |||
16 | Marius Ebbers (bis 30.06.2008) | 04.01.1978 | |||
19 | Jan Schlaudraff (bis 30.06.2007) | 18.07.1983 | |||
30 | Sascha Rösler (bis 30.06.2007) | 28.10.1977 | |||
33 | Marco Quotschalla (bis 30.06.2007) | 25.07.1988 | |||
38 | Abdul Özgen (bis 30.06.2008) | 08.09.1986 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 10.09.2006 17:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 25.10.2006 19:00 Uhr |
4 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 20.12.2006 20:30 Uhr |
4 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 27.02.2007 19:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |