Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Jörg Goslar (bis 25.02.2008) | 29.12.1963 | ||||
Co-Trainer | |||||
Jörg-Uwe Klütz (bis 30.06.2008) | 27.07.1968 | ||||
Bernd Krajewski (bis 30.06.2007) | 26.06.1964 | ||||
Torwart | |||||
1 | André Poggenborg (bis 30.04.2007) | 17.09.1983 | |||
1 | Thomas-Rolf Hermes (bis 31.12.2006) | 26.11.1974 | |||
22 | Sebastian Pundsack (bis 30.06.2007) | 28.01.1986 | |||
31 | Stefan Tilling (bis 30.06.2009) | 30.09.1984 | |||
Abwehr | |||||
2 | Alexander Burgardt (bis 30.06.2008) | 18.11.1981 | |||
4 | Joe Yankson (bis 30.06.2009) | 27.04.1980 | |||
5 | Alexander Aischmann (bis 30.06.2008) | 15.03.1983 | |||
7 | Jörg-Uwe Klütz (bis 30.06.2007) | 27.07.1968 | |||
17 | Gürman Agac (ab 01.01.2007) (bis 30.06.2007) | 18.11.1982 | |||
19 | Christopher Helms (bis 30.06.2007) | 22.01.1987 | |||
Mittelfeld | |||||
3 | Marek Klimczok (bis 30.06.2007) | 25.05.1979 | |||
6 | Baya Baya (bis 30.06.2007) | 28.10.1978 | |||
8 | Maik Kruse (bis 30.06.2008) | 10.06.1979 | |||
10 | Serhij Dichtjar (bis 30.06.2009) | 26.08.1975 | |||
12 | Maarten Schops (bis 30.06.2009) | 03.04.1976 | |||
14 | Chevela (ab 01.01.2007) (bis 30.06.2007) | 03.03.1979 | |||
15 | Markus Kunisch (bis 22.08.2007) | 09.04.1984 | |||
20 | Jan-Philipp Rose (bis 30.06.2008) | 16.12.1985 | |||
21 | Bernd Gerdes (bis 30.06.2007) | 03.11.1989 | |||
23 | Thorsten Kaiser (bis 30.06.2008) | 01.03.1987 | |||
24 | Stephan Wille (bis 31.12.2006) | 07.07.1985 | |||
Sturm | |||||
9 | Alket Zeqo (bis 30.06.2010) | 06.11.1974 | |||
11 | Cüneyt Özkan (bis 30.06.2007) | 13.11.1981 | |||
13 | Patrik Kossatz (bis 30.06.2007) | 27.02.1986 | |||
14 | Jakob Bertram (bis 31.12.2006) | 07.03.1981 | |||
18 | Matthias Balke (ab 01.01.2007) (bis 30.06.2007) | 21.03.1982 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 09.09.2006 15:30 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |