Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Wilfried Neuschäfer (bis 30.06.2008) | 08.09.1970 | ||||
Trainer | |||||
Roger Schmidt (bis 30.06.2007) | 13.03.1967 | ||||
Co-Trainer | |||||
Tobias Stock (bis 30.06.2007) | 26.10.1979 | ||||
Torwart | |||||
Marco Thiel (bis 30.06.2008) | 17.06.1976 | ||||
Andreas Büker (bis 30.06.2007) | 1975 | ||||
Abwehr | |||||
Florian Fulland (bis 30.06.2009) | 15.09.1984 | ||||
Edmund Riemer (bis 30.06.2009) | 21.01.1985 | ||||
Dominik Hansjürgen (bis 30.06.2009) | 02.02.1982 | ||||
Ansgar Kuhn (bis 30.06.2009) | 09.01.1978 | ||||
Guerino Capretti (bis 30.06.2008) | 05.02.1982 | ||||
Dirk Berkemeier (bis 30.06.2007) | 02.12.1973 | ||||
Mittelfeld | |||||
Alex Cirivello (bis 30.06.2009) | 20.06.1978 | ||||
Peter Berhorst (bis 30.06.2009) | 29.03.1978 | ||||
Patryk Plucinski (bis 30.06.2009) | 04.07.1987 | ||||
Stefan Schwanebeck (bis 30.06.2008) | 28.06.1985 | ||||
Michael Radtke (bis 30.06.2007) | 1980 | ||||
Dominik Schulze (bis 30.06.2007) | 1987 | ||||
Amel Mesic (bis 30.06.2007) | 1980 | ||||
Sturm | |||||
Jan Welker (bis 30.06.2009) | 20.11.1981 | ||||
Raffaele Wiebusch (bis 30.06.2009) | 19.03.1981 | ||||
Tobias Wiens (bis 31.12.2007) | 28.06.1982 | ||||
Ulf Raschke (bis 30.06.2007) | 23.07.1972 | ||||
Dietmar Fullhorst (bis 30.06.2007) | 1974 | ||||
Manuel Eckel (bis 30.06.2007) | 13.12.1985 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 09.09.2006 15:30 Uhr |
2 : 4 |
Schema Vergleich |