Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Norbert Meier (ab 11.09.2006) (bis 24.09.2007) | 20.09.1958 | ||||
Tom Stohn (ab 04.09.2006) (bis 10.09.2006) | 21.12.1968 | ||||
Peter Pacult (bis 03.09.2006) | 28.10.1959 | ||||
Co-Trainer | |||||
Tom Stohn (ab 11.09.2006) (bis 24.09.2007) | 21.12.1968 | ||||
Tom Stohn (bis 03.09.2006) | 21.12.1968 | ||||
Torwart | |||||
1 | Tino Berbig (bis 30.06.2007) | 07.10.1980 | |||
23 | Oliver Herber (bis 30.06.2007) | 09.09.1981 | |||
Abwehr | |||||
2 | Martin Stocklasa (bis 30.06.2008) | 29.05.1979 | |||
3 | Volker Oppitz (bis 30.06.2010) | 16.02.1978 | |||
4 | Tomáš Votava (bis 30.06.2008) | 21.02.1974 | |||
5 | Levente Csik (bis 30.06.2007) | 29.04.1974 | |||
6 | Daniel Ernemann (bis 30.06.2008) | 18.02.1976 | |||
13 | Jan Koch (bis 30.06.2007) | 08.02.1984 | |||
15 | André Weiß (bis 30.06.2007) | 05.10.1983 | |||
19 | Robert Scannewin (bis 31.12.2006) | 05.10.1985 | |||
24 | Paul Schletzke (bis 30.06.2007) | 02.10.1986 | |||
25 | Ronald Wolf (bis 31.12.2008) | 23.04.1987 | |||
26 | Alen Orman (ab 31.08.2006) (bis 30.06.2007) | 31.05.1978 | |||
29 | Sebastian Pelzer (ab 30.10.2006) (bis 30.06.2007) | 24.09.1980 | |||
32 | Cataldo Cozza (ab 08.01.2007) (bis 31.07.2010) | 13.04.1985 | |||
Mittelfeld | |||||
Reimund Linkert (bis 30.06.2007) | 13.02.1983 | ||||
7 | Markus Knackmuß (bis 30.01.2008) | 07.06.1974 | |||
8 | Christian Hauser (bis 30.06.2007) | 13.01.1976 | |||
10 | Ivo Ulich (bis 30.06.2008) | 05.09.1974 | |||
16 | Michael Kügler (bis 30.06.2007) | 03.09.1981 | |||
17 | Alexander Ludwig (bis 30.06.2007) | 31.01.1984 | |||
20 | Michael Lerchl (bis 30.06.2007) | 09.08.1986 | |||
21 | René Beuchel (bis 31.12.2007) | 31.07.1973 | |||
22 | Marc Hensel (bis 30.06.2007) | 17.04.1986 | |||
27 | Markus Dworrak (ab 31.08.2006) (bis 30.06.2007) | 23.01.1978 | |||
30 | Stefan Süß (ab 01.01.2007) (bis 30.06.2008) | 16.05.1986 | |||
Sturm | |||||
9 | Marco Vorbeck (bis 30.06.2007) | 24.06.1981 | |||
11 | Pavel David (bis 30.06.2008) | 17.10.1978 | |||
14 | Jan Koziak (bis 30.06.2007) | 13.08.1978 | |||
18 | Patrick Würll (bis 30.06.2008) | 16.08.1978 | |||
25 | André Heinisch (bis 31.12.2006) | 03.11.1984 | |||
33 | Samuel Koejoe (ab 30.01.2007) (bis 30.06.2007) | 17.08.1974 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 09.09.2006 15:00 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |