Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Uwe Hain (bis 30.06.2009) | 18.10.1955 | ||||
Trainer | |||||
Dietmar Demuth (ab 20.03.2007) (bis 30.06.2007) | 14.01.1955 | ||||
Willi Reimann (ab 15.11.2006) (bis 19.03.2007) | 24.12.1949 | ||||
Đurađ Vasić (ab 17.10.2006) (bis 13.11.2006) | 19.09.1956 | ||||
Willi Kronhardt (ab 05.10.2006) (bis 16.10.2006) | 17.02.1969 | ||||
Michael Krüger (bis 04.10.2006) | 28.05.1954 | ||||
Co-Trainer | |||||
Dietmar Demuth (ab 15.11.2006) (bis 19.03.2007) | 14.01.1955 | ||||
Willi Kronhardt (bis 04.10.2006) | 17.02.1969 | ||||
Torwart | |||||
12 | Thorsten Stuckmann (bis 30.06.2007) | 17.03.1981 | |||
22 | Alexander Kunze (bis 30.06.2007) | 12.01.1971 | |||
32 | Nico Lauenstein (bis 30.06.2007) | 12.01.1986 | |||
40 | Edin Nuredinovski (ab 01.01.2007) (bis 30.06.2007) | 21.04.1982 | |||
Abwehr | |||||
2 | Dennis Brinkmann (bis 30.06.2010) | 22.11.1978 | |||
4 | Markus Husterer (bis 30.06.2007) | 16.06.1983 | |||
5 | Torsten Jülich (bis 30.06.2007) | 01.12.1974 | |||
6 | Francis Banecki (bis 30.06.2007) | 17.07.1985 | |||
13 | René Wegner (bis 30.06.2007) | 30.10.1983 | |||
15 | Marco Grimm (bis 30.06.2007) | 16.06.1972 | |||
19 | Jan Tauer (bis 28.02.2007) | 26.08.1983 | |||
28 | Ludwig Siegismund (bis 30.06.2007) | 23.06.1987 | |||
29 | Martin Horáček (ab 01.01.2007) (bis 30.06.2007) | 21.06.1980 | |||
Mittelfeld | |||||
3 | Alexander Huber (ab 01.01.2007) (bis 30.06.2007) | 25.02.1985 | |||
7 | Benjamin Siegert (bis 30.06.2007) | 07.07.1981 | |||
8 | Daniel Graf (bis 31.01.2007) | 03.08.1977 | |||
10 | Mirko Boland (ab 08.10.2006) (bis 30.06.2018) | 23.04.1987 | |||
10 | Dennis Weiland (bis 30.06.2007) | 30.08.1974 | |||
14 | Finn Holsing (bis 30.06.2007) | 09.08.1983 | |||
16 | Martin Hauswald (bis 12.01.2007) | 03.03.1982 | |||
23 | Torsten Lieberknecht (bis 30.06.2007) | 01.08.1973 | |||
24 | Kosta Rodrigues (bis 30.06.2009) | 12.08.1979 | |||
25 | Mohammed Basar (bis 30.06.2007) | 21.07.1986 | |||
26 | Patrick Bick (bis 30.06.2007) | 12.03.1977 | |||
27 | Edgar Bernhardt (bis 30.06.2007) | 30.03.1986 | |||
30 | Daniyel Cimen (ab 01.01.2007) (bis 30.06.2007) | 19.01.1985 | |||
33 | Tobias Schweinsteiger (bis 30.06.2007) | 12.03.1982 | |||
35 | Igor Barukcic (ab 01.08.2006) (bis 30.06.2007) | 05.04.1982 | |||
38 | Otacilio (ab 01.01.2007) (bis 30.06.2007) | 02.01.1984 | |||
44 | Leozinho (ab 30.01.2007) (bis 30.06.2007) | 12.12.1985 | |||
Sturm | |||||
9 | Dustin Heun (bis 30.08.2006) | 11.04.1984 | |||
11 | Ahmet Kuru (bis 06.01.2007) | 23.04.1982 | |||
17 | Bekim Kastrati (bis 30.06.2007) | 25.09.1979 | |||
18 | Lars Fuchs (bis 30.06.2008) | 21.06.1982 | |||
20 | Samuel Koejoe (bis 07.01.2007) | 17.08.1974 | |||
21 | Jürgen Rische (bis 30.06.2007) | 30.10.1970 | |||
31 | Stefan Hauk (bis 30.06.2007) | 27.01.1980 | |||
34 | Valentine Atem (ab 30.01.2007) (bis 30.06.2007) | 26.08.1979 | |||
36 | Zoran Ratkovic (ab 30.01.2007) (bis 31.12.2007) | 31.12.1978 | |||
37 | Alexandru Golban (ab 01.01.2007) (bis 30.06.2007) | 28.02.1979 | |||
39 | Igor Živković (ab 01.01.2007) (bis 30.06.2007) | 28.12.1976 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 08.09.2006 19:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |