Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Rainer Hörgl (bis 28.09.2007) | 05.03.1957 | ||||
Co-Trainer | |||||
Kurt Kowarz (bis 02.01.2008) | 12.04.1958 | ||||
Wolfgang Geiger (bis 20.02.2007) | 29.10.1957 | ||||
Torwart | |||||
1 | Zdenko Miletić (bis 30.06.2008) | 23.04.1968 | |||
25 | Christian Krieglmeier (bis 30.06.2007) | 27.06.1979 | |||
30 | Sven Neuhaus (bis 30.06.2009) | 04.04.1978 | |||
Abwehr | |||||
3 | Sören Dreßler (bis 30.06.2008) | 26.12.1976 | |||
4 | Benjamin Kern (bis 30.12.2009) | 05.11.1983 | |||
5 | Ingo Hertzsch (bis 30.06.2009) | 22.07.1977 | |||
6 | Timo Wenzel (bis 30.06.2008) | 30.11.1977 | |||
13 | Patrick Pircher (bis 29.08.2008) | 07.04.1982 | |||
14 | Ivan Knez (bis 15.02.2007) | 21.07.1974 | |||
15 | Torsten Traub (bis 30.06.2007) | 08.09.1975 | |||
21 | Roland Benschneider (bis 30.06.2010) | 22.08.1980 | |||
26 | Marco Löring (bis 30.06.2007) | 21.02.1982 | |||
Mittelfeld | |||||
8 | Karsten Hutwelker (bis 30.06.2007) | 27.08.1971 | |||
10 | Elton da Costa (bis 30.06.2010) | 15.12.1979 | |||
11 | Leonhard Haas (bis 30.06.2007) | 09.01.1982 | |||
16 | Saša Radulović (bis 08.01.2007) | 31.07.1978 | |||
17 | Lars Müller (bis 30.06.2009) | 22.03.1976 | |||
18 | Mourad Hdiouad (bis 30.06.2009) | 10.09.1976 | |||
20 | Sebastian Becker (bis 30.06.2008) | 10.04.1985 | |||
22 | Patrick Mölzl (bis 31.12.2009) | 28.12.1980 | |||
28 | Robert Strauß (bis 30.06.2010) | 07.10.1986 | |||
Sturm | |||||
7 | Momo Diabang (bis 22.07.2008) | 21.01.1979 | |||
9 | Axel Lawarée (bis 30.06.2007) | 09.10.1973 | |||
19 | Florian Galuschka (bis 30.06.2007) | 18.05.1982 | |||
23 | Felix Luz (ab 01.01.2007) (bis 30.06.2008) | 18.01.1982 | |||
23 | Angelo Vaccaro (bis 03.01.2007) | 04.10.1981 | |||
24 | Christoph Teinert (ab 03.01.2007) (bis 30.06.2007) | 30.01.1980 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 09.09.2006 18:00 Uhr |
3 : 4 n.V. |
Schema Vergleich |