Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Norbert Riedel (bis 30.06.2008) | 06.10.1956 | ||||
Torwart | |||||
Wilko Barre (bis 30.06.2008) | 10.09.1979 | ||||
Felix Hoppe (bis 30.06.2008) | 02.05.1988 | ||||
Miguel Garcia (bis 30.06.2007) | 10.11.1976 | ||||
Abwehr | |||||
Adis Muhic (bis 30.06.2009) | 12.03.1983 | ||||
Thorsten Rohde (bis 30.06.2009) | 06.03.1975 | ||||
Gil Da Rocha (bis 30.06.2007) | 01.02.1973 | ||||
Aleksandar Sekulic (bis 30.06.2007) | 07.11.1974 | ||||
Mittelfeld | |||||
Michel Haskamp (bis 30.06.2008) | 02.01.1986 | ||||
Delmar Da Rocha (bis 30.06.2008) | 28.09.1976 | ||||
Alperen Kuzu (bis 30.06.2008) | 02.08.1985 | ||||
Yusuf Sahin (bis 30.06.2008) | 30.08.1981 | ||||
Nehat Shalaj (bis 30.06.2008) | 25.01.1980 | ||||
Sven Meinecke (bis 30.06.2007) | 10.02.1982 | ||||
Muhamed Hodzic (bis 30.06.2007) | 19.10.1981 | ||||
Sedat Korkmaz (bis 30.06.2007) | 10.10.1980 | ||||
Furkan Demirbagi (bis 30.06.2007) | 26.04.1987 | ||||
Rashid Hasanzadeh Ashrafi (bis 30.06.2007) | 23.07.1983 | ||||
Tarek Chaaban (bis 31.01.2007) | 05.03.1980 | ||||
Sturm | |||||
Murat Bektas (bis 30.06.2008) | 15.06.1985 | ||||
Murat Silgir (ab 01.01.2007) (bis 30.06.2008) | 25.08.1981 | ||||
Mario Gagelmann (bis 30.06.2007) | 26.10.1982 | ||||
Haci Karaca (bis 30.06.2007) | 02.10.1973 | ||||
Timo Szybora (bis 30.06.2007) | 22.06.1981 | ||||
Patrick Francisco (bis 30.06.2007) | 29.08.1985 | ||||
Sebastian Söhl (bis 30.06.2007) | 07.10.1985 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 10.09.2006 15:30 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |