Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Frank Neubarth (ab 12.04.2007) (bis 17.09.2007) | 29.07.1962 | ||||
Heiko Weber (bis 11.04.2007) | 26.06.1965 | ||||
Co-Trainer | |||||
Marco Kämpfe (bis 11.04.2007) | 16.11.1971 | ||||
Torwart | |||||
1 | Christian Person (bis 31.01.2008) | 26.12.1980 | |||
12 | Daniel Kraus (bis 30.06.2009) | 11.05.1984 | |||
25 | Norman Wohlfeld (bis 30.06.2007) | 25.09.1987 | |||
35 | Giorgi Lomaia (ab 01.01.2007) (bis 30.06.2007) | 08.08.1979 | |||
Abwehr | |||||
3 | Alexander Voigt (ab 08.01.2007) (bis 30.06.2007) | 13.04.1978 | |||
3 | Holger Hasse (bis 06.01.2007) | 15.03.1978 | |||
4 | Krzysztof Kowalik (bis 30.06.2007) | 28.12.1971 | |||
5 | Alexander Maul (bis 30.06.2008) | 24.09.1976 | |||
6 | Sven Günther (bis 30.06.2008) | 22.02.1974 | |||
8 | Ralf Schmidt (bis 30.06.2007) | 09.10.1985 | |||
15 | Toni Wachsmuth (bis 30.06.2007) | 15.11.1986 | |||
18 | Kai Oswald (ab 11.01.2007) (bis 30.06.2007) | 29.11.1977 | |||
18 | Robert Paul (bis 31.12.2006) | 17.10.1984 | |||
22 | Felix Holzner (bis 30.06.2011) | 04.06.1985 | |||
26 | Lovre Vulin (ab 20.08.2006) (bis 30.06.2007) | 02.09.1984 | |||
27 | Ronald Maul (ab 24.10.2006) (bis 30.06.2007) | 13.02.1973 | |||
28 | Marco Riemer (bis 31.12.2006) | 24.02.1988 | |||
32 | Leen van Steensel (ab 01.01.2007) (bis 30.06.2007) | 20.04.1984 | |||
Mittelfeld | |||||
2 | Ronny Thielemann (bis 30.06.2007) | 15.11.1973 | |||
7 | Torsten Ziegner (bis 30.06.2011) | 09.11.1977 | |||
9 | Tobias Werner (bis 30.06.2008) | 19.07.1985 | |||
13 | Christian Fröhlich (bis 30.06.2008) | 27.10.1977 | |||
14 | Kevin Schlitte (bis 30.06.2007) | 04.11.1981 | |||
16 | Andreas Keil (bis 30.06.2007) | 10.11.1985 | |||
21 | Stefan Kühne (bis 30.06.2008) | 15.08.1980 | |||
24 | Kevin Wittke (bis 31.12.2006) | 17.08.1984 | |||
36 | Filip Tapalovic (ab 31.01.2007) (bis 30.06.2007) | 22.10.1976 | |||
Sturm | |||||
10 | Sebastian Helbig (bis 28.01.2008) | 25.04.1977 | |||
11 | Mark Zimmermann (bis 30.06.2007) | 01.03.1974 | |||
17 | Sercan Güvenışık (bis 30.06.2007) | 01.03.1980 | |||
19 | Njazi Kuqi (ab 09.01.2007) (bis 30.06.2007) | 25.03.1983 | |||
19 | Petar Jelić (bis 31.12.2006) | 18.10.1986 | |||
20 | Fiete Sykora (bis 30.06.2007) | 16.09.1982 | |||
23 | Silvio Pagano (bis 31.12.2006) | 12.09.1985 | |||
24 | Patrick De Napoli (bis 31.01.2007) | 17.11.1975 | |||
30 | Toni Jurascheck (bis 30.06.2007) | 06.11.1986 | |||
31 | Mohammed El Berkani (ab 16.01.2007) (bis 30.06.2007) | 13.12.1982 | |||
33 | Nils Petersen (ab 01.01.2007) (bis 30.06.2007) | 06.12.1988 | |||
34 | Micheil Ashvetia (ab 24.01.2007) (bis 30.06.2007) | 10.11.1977 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 10.09.2006 15:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |