Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Peter Gadinger (bis 27.03.2012) | 06.07.1956 | ||||
Trainer | |||||
Edmund Becker (bis 19.08.2009) | 18.07.1956 | ||||
Torwart | |||||
1 | Markus Miller (bis 30.06.2009) | 08.04.1982 | |||
14 | Jean-François Kornetzky (bis 30.06.2009) | 28.07.1982 | |||
Abwehr | |||||
3 | Maik Franz (bis 30.06.2009) | 05.08.1981 | |||
5 | Mario Eggimann (bis 30.06.2008) | 24.01.1981 | |||
16 | Martin Stoll (bis 30.06.2009) | 09.02.1983 | |||
20 | Benjamin Barg (bis 30.06.2007) | 15.09.1984 | |||
21 | Christian Eichner (bis 30.06.2009) | 24.11.1982 | |||
22 | Thomas Kies (bis 30.06.2007) | 16.10.1975 | |||
23 | Florian Dick (bis 30.06.2008) | 09.11.1984 | |||
Mittelfeld | |||||
4 | Godfried Aduobe (bis 30.06.2011) | 29.10.1975 | |||
6 | Bradley Carnell (bis 30.06.2009) | 21.01.1977 | |||
7 | Giovanni Federico (bis 30.06.2007) | 04.10.1980 | |||
10 | Massimilian Porcello (bis 30.06.2011) | 23.06.1980 | |||
12 | Jan Männer (bis 30.06.2007) | 27.08.1982 | |||
13 | Michael Mutzel (bis 30.06.2009) | 27.09.1979 | |||
17 | Timo Staffeldt (bis 30.06.2007) | 09.02.1984 | |||
19 | Marco Manske (bis 30.06.2007) | 29.06.1983 | |||
25 | Sascha Traut (bis 30.06.2007) | 21.05.1985 | |||
Sturm | |||||
9 | Edmond Kapllani (bis 30.06.2009) | 31.07.1982 | |||
11 | Sanibal Orahovac (bis 30.01.2008) | 12.12.1978 | |||
15 | Jiří Kaufman (bis 30.06.2007) | 28.11.1979 | |||
18 | Sebastian Freis (bis 30.06.2009) | 23.04.1985 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 09.09.2006 14:30 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 24.10.2006 19:30 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |