Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Carsten Busch (bis 30.06.2008) | 23.10.1972 | ||||
Trainer | |||||
Lorenz-Günther Köstner (ab 17.11.2006) (bis 21.05.2007) | 30.01.1952 | ||||
Olaf Janßen (ab 09.11.2006) (bis 16.11.2006) | 08.10.1966 | ||||
Uwe Neuhaus (bis 08.11.2006) | 26.11.1959 | ||||
Co-Trainer | |||||
Alexander Strehmel (ab 17.11.2006) (bis 21.05.2007) | 20.03.1968 | ||||
Peter Kunkel (bis 16.11.2006) | 10.02.1956 | ||||
Torwart | |||||
1 | Karim Zaza (bis 30.06.2007) | 09.01.1975 | |||
20 | André Maczkowiak (bis 30.06.2007) | 01.04.1983 | |||
30 | Daniel Masuch (bis 30.06.2007) | 24.04.1977 | |||
40 | Dirk Langerbein (bis 31.12.2006) | 09.09.1971 | |||
Abwehr | |||||
2 | Thomas Kläsener (bis 30.06.2007) | 14.08.1976 | |||
3 | Martin Hysky (bis 30.06.2007) | 25.09.1975 | |||
5 | Stefan Lorenz (bis 30.06.2009) | 19.09.1981 | |||
6 | Víctor Lorenzón (bis 30.06.2007) | 22.05.1977 | |||
14 | Florian Thorwart (bis 30.06.2007) | 20.04.1982 | |||
22 | Pascal Bieler (bis 30.06.2007) | 26.02.1986 | |||
24 | Michael Bemben (bis 30.06.2007) | 28.01.1976 | |||
33 | Ronny Nikol (bis 30.06.2007) | 11.07.1974 | |||
35 | Hilko Ristau (bis 20.02.2007) | 24.04.1974 | |||
Mittelfeld | |||||
4 | Danijel Stefulj (bis 31.12.2006) | 02.06.1973 | |||
7 | Holger Wehlage (bis 30.06.2007) | 03.07.1976 | |||
11 | Ferhat Kıskanç (bis 30.06.2008) | 01.08.1982 | |||
13 | Stijn Haeldermans (bis 30.06.2008) | 22.04.1975 | |||
16 | Dimitrios Grammozis (bis 30.06.2007) | 08.07.1978 | |||
17 | Paulo Sérgio (bis 30.06.2007) | 08.03.1976 | |||
18 | Denis Epstein (ab 22.01.2007) (bis 30.06.2007) | 02.07.1986 | |||
21 | Michael Lorenz (bis 30.06.2010) | 11.01.1979 | |||
23 | Barbaros Barut (ab 29.01.2007) (bis 30.06.2007) | 26.01.1983 | |||
27 | Barış Özbek (bis 30.06.2007) | 14.09.1986 | |||
28 | Moritz Stoppelkamp (bis 30.08.2006) | 11.12.1986 | |||
31 | Michél Harrer (bis 30.06.2007) | 10.05.1987 | |||
Sturm | |||||
8 | Mac Younga-Mouhani (bis 30.06.2007) | 01.08.1974 | |||
9 | Alexander Löbe (bis 30.06.2007) | 13.11.1972 | |||
10 | Solomon Okoronkwo (ab 24.01.2007) (bis 30.06.2007) | 02.03.1987 | |||
15 | Arie van Lent (bis 31.12.2006) | 31.08.1970 | |||
19 | Danko Bošković (bis 30.06.2007) | 27.01.1982 | |||
29 | Serkan Çalık (bis 30.06.2007) | 15.03.1986 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 09.09.2006 15:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 25.10.2006 19:30 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |