Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Michael Feichtenbeiner (bis 24.04.2008) | 09.07.1960 | ||||
Co-Trainer | |||||
Ohannes Yardim (bis 30.06.2008) | 24.10.1963 | ||||
Torwart | |||||
1 | Ralf Hermanutz (bis 30.06.2011) | 07.07.1970 | |||
22 | Florian Schürenberg (bis 30.06.2007) | 07.09.1985 | |||
Abwehr | |||||
2 | Marcel Busch (bis 30.06.2007) | 02.02.1982 | |||
5 | Marcel Rapp (bis 30.06.2007) | 16.04.1979 | |||
10 | Helgi Kolviðsson (bis 30.06.2008) | 13.09.1971 | |||
12 | Matthias Kiefer (bis 30.06.2007) | 01.02.1983 | |||
15 | Marco Konrad (bis 30.06.2010) | 18.10.1974 | |||
21 | Marc Lerandy (ab 01.01.2007) (bis 30.06.2007) | 25.11.1981 | |||
Mittelfeld | |||||
3 | Christian Mehr (bis 30.06.2007) | 28.04.1981 | |||
3 | Leandro Grech (bis 30.06.2007) | 14.10.1980 | |||
6 | Christian Deufel (bis 30.06.2009) | 10.10.1975 | |||
7 | Andreas Schumacher (bis 30.06.2007) | 02.06.1981 | |||
8 | Mark Zeh (bis 30.06.2007) | 19.11.1983 | |||
13 | Johannes Flum (bis 30.06.2008) | 14.12.1987 | |||
14 | Patrick Hagg (bis 30.06.2011) | 12.02.1979 | |||
17 | Fabian Gerster (bis 30.06.2009) | 29.12.1986 | |||
19 | Ralf Zimmermann (bis 30.06.2008) | 07.01.1981 | |||
20 | Rodrigo Martins (ab 20.01.2007) (bis 30.06.2007) | 05.10.1978 | |||
27 | David Lauretta (bis 31.12.2006) | 15.09.1983 | |||
Sturm | |||||
Bülent Alkan | 1979 | ||||
11 | Sebastian Heidinger (bis 30.06.2007) | 11.01.1986 | |||
16 | Neno Rogosic (bis 30.06.2007) | 02.09.1973 | |||
21 | Samir Karahasanovic (bis 31.07.2006) | 02.11.1982 | |||
23 | Toni Fiore (bis 30.06.2007) | 09.04.1986 | |||
24 | Ivica Lucic (bis 30.06.2007) | 19.01.1982 | |||
28 | Eric Agyemang (bis 30.06.2007) | 11.01.1980 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 10.09.2006 17:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 25.10.2006 19:30 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |