Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Uwe Zimmermann (ab 01.03.2007) (bis 30.06.2009) | 11.02.1962 | ||||
Trainer | |||||
Ralf Loose (bis 28.09.2007) | 05.01.1963 | ||||
Co-Trainer | |||||
Sascha Franz (bis 30.09.2007) | 16.01.1974 | ||||
Torwart | |||||
1 | Thomas Richter (bis 30.06.2007) | 19.08.1980 | |||
21 | Christian Berchthold (bis 30.06.2007) | 04.05.1984 | |||
Abwehr | |||||
2 | Björn Weikl (bis 30.06.2008) | 09.02.1977 | |||
3 | Tobias Nickenig (ab 30.01.2007) (bis 30.06.2007) | 01.08.1984 | |||
4 | Nassim Banouas (ab 29.08.2006) (bis 30.06.2007) | 08.09.1986 | |||
5 | Marco Stark (bis 30.06.2007) | 09.07.1981 | |||
6 | Stefan Binder (bis 30.06.2007) | 12.10.1978 | |||
14 | Marco Laaser (bis 30.06.2007) | 16.01.1977 | |||
15 | Zdeněk Kroča (bis 30.06.2007) | 29.09.1980 | |||
16 | Cem İslamoğlu (bis 30.06.2008) | 04.09.1980 | |||
19 | Yann Schneider (bis 30.06.2007) | 19.01.1986 | |||
21 | Tobias Wurm (bis 30.06.2007) | 31.03.1982 | |||
23 | Daniel Bogusz (bis 30.06.2011) | 21.09.1974 | |||
Mittelfeld | |||||
8 | Robert Vujevic (bis 30.06.2007) | 26.11.1980 | |||
10 | Peter Németh (bis 30.06.2008) | 14.09.1972 | |||
11 | Denis Berger (bis 20.01.2007) | 14.04.1983 | |||
12 | Gaetan Krebs (bis 30.06.2007) | 18.11.1985 | |||
18 | Andreas Nauroth (bis 30.06.2008) | 26.02.1976 | |||
20 | Enrico Gaede (ab 09.01.2007) (bis 30.06.2007) | 31.01.1982 | |||
22 | Nils Pfingsten-Reddig (bis 30.06.2008) | 23.05.1982 | |||
25 | David Ulm (ab 30.01.2007) (bis 31.01.2008) | 30.06.1984 | |||
32 | Henrik Blecker (bis 30.06.2007) | 06.02.1985 | |||
33 | Patrick Dama (bis 30.06.2007) | 05.04.1974 | |||
Sturm | |||||
Youssef Sofiane (bis 30.06.2007) | 08.07.1984 | ||||
7 | Hüsni Tahiri (bis 30.06.2010) | 02.06.1983 | |||
7 | Najeh Braham (ab 17.08.2006) (bis 31.12.2007) | 20.05.1977 | |||
13 | Alexander Blessin (ab 18.08.2006) (bis 30.06.2008) | 28.05.1973 | |||
17 | Till Bettenstaedt (bis 30.06.2007) | 20.01.1976 | |||
20 | Marcel Heller (bis 31.12.2006) | 12.02.1986 | |||
30 | Christian Okpala (ab 16.01.2007) (bis 27.08.2008) | 20.11.1976 | |||
39 | Ömer Sönmez (bis 30.06.2007) | 12.05.1986 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 09.09.2006 18:30 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |