Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Rainer Berg (bis 30.06.2011) | 21.08.1965 | ||||
Trainer | |||||
Werner Lorant (ab 23.03.2007) (bis 03.10.2007) | 21.11.1948 | ||||
Ralph Hasenhüttl (ab 20.03.2007) (bis 31.03.2007) | 09.08.1967 | ||||
Harry Deutinger (bis 19.03.2007) | 13.02.1947 | ||||
Co-Trainer | |||||
Ralph Hasenhüttl (ab 01.04.2007) (bis 03.10.2007) | 09.08.1967 | ||||
Ralph Hasenhüttl (bis 19.03.2007) | 09.08.1967 | ||||
Torwart | |||||
1 | Philipp Heerwagen (bis 30.06.2007) | 13.04.1983 | |||
12 | Stefan Riederer (bis 30.06.2008) | 26.12.1985 | |||
25 | Marcus Stolzenberg (bis 30.06.2007) | 01.10.1982 | |||
Abwehr | |||||
4 | Ralf Bucher (bis 30.06.2009) | 06.04.1972 | |||
6 | Stefan Frühbeis (bis 30.06.2008) | 01.03.1979 | |||
7 | Bruno Custos (bis 30.06.2008) | 29.04.1977 | |||
16 | Darlington Omodiagbe (bis 30.06.2007) | 02.07.1978 | |||
18 | Raphael Schaschko (ab 22.12.2006) (bis 30.06.2007) | 07.06.1985 | |||
21 | Frédéric Page (bis 30.06.2007) | 28.12.1978 | |||
22 | Ivica Majstorović (bis 30.06.2007) | 20.09.1981 | |||
23 | Nicolas Feldhahn (bis 30.06.2007) | 14.08.1986 | |||
27 | Florian Hörnig (bis 30.06.2009) | 06.08.1986 | |||
29 | Kai Oswald (bis 10.01.2007) | 29.11.1977 | |||
Mittelfeld | |||||
2 | Carsten Sträßer (bis 30.06.2007) | 05.07.1980 | |||
13 | Christian Holzer (bis 31.12.2006) | 20.01.1979 | |||
17 | Paul Thomik (bis 30.06.2007) | 25.01.1985 | |||
19 | Stefan Buck (bis 30.06.2007) | 03.09.1980 | |||
20 | Thomas Sobotzik (bis 30.06.2007) | 16.10.1974 | |||
28 | Rajko Tavcar (bis 30.06.2007) | 21.07.1974 | |||
30 | Patrick Ghigani (bis 30.06.2007) | 16.03.1978 | |||
32 | Orkan Balkan (ab 26.04.2007) (bis 31.05.2008) | 12.03.1987 | |||
34 | Ceyhun Gülselam (ab 25.02.2007) (bis 30.06.2008) | 25.12.1987 | |||
Sturm | |||||
8 | Miroslaw Spizak (bis 30.01.2008) | 13.01.1979 | |||
9 | Christoph Teinert (bis 02.01.2007) | 30.01.1980 | |||
10 | Babacar N'Diaye (bis 30.06.2007) | 12.12.1973 | |||
11 | Michal Kolomaznik (bis 30.06.2008) | 20.07.1976 | |||
14 | Michael Miksits (bis 30.06.2007) | 25.09.1981 | |||
24 | Robert Lechleiter (bis 30.06.2008) | 01.07.1980 | |||
26 | Thomas Rathgeber (ab 03.01.2007) (bis 30.06.2007) | 30.04.1985 | |||
31 | Bernd Nehrig (ab 19.01.2007) (bis 30.06.2007) | 28.09.1986 | |||
33 | Nico Frommer (bis 02.01.2007) | 08.04.1978 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 10.09.2006 15:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 24.10.2006 19:30 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 19.12.2006 19:30 Uhr |
2 : 1 i.E. |
Schema Vergleich |