Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Ferenc Rott (bis 30.06.2009) | 06.10.1970 | ||||
Trainer | |||||
Gerhard Kleppinger (ab 07.10.2006) (bis 20.04.2009) | 01.03.1958 | ||||
Gino Lettieri (bis 06.10.2006) | 23.12.1966 | ||||
Co-Trainer | |||||
Richard Hasa (bis 30.06.2007) | 27.03.1970 | ||||
Gianni Lettieri (bis 06.10.2006) | 27.03.1970 | ||||
Torwart | |||||
1 | Bastian Becker (bis 30.06.2008) | 21.06.1979 | |||
23 | Sven Schmitt (bis 30.06.2007) | 27.12.1976 | |||
25 | Jörg Staniczek (bis 30.06.2007) | 29.11.1985 | |||
Abwehr | |||||
Gerrit Bürk (ab 30.01.2007) (bis 30.06.2007) | 13.06.1981 | ||||
Pascal Pellowski (ab 01.11.2006) (bis 30.06.2007) | 18.12.1988 | ||||
3 | Achim Pfuderer (bis 30.06.2007) | 29.11.1975 | |||
4 | Stephan Hanke (bis 30.06.2007) | 19.10.1972 | |||
5 | Adiele Echendu (bis 30.06.2007) | 17.11.1978 | |||
14 | Patrick Kaesberg (bis 30.06.2007) | 08.10.1986 | |||
16 | Marcus Mann (bis 30.06.2007) | 14.03.1984 | |||
17 | Alexander Konjevic (bis 30.06.2007) | 17.10.1981 | |||
18 | Christian Wiesner (bis 30.06.2010) | 22.09.1981 | |||
19 | Christian Eckerlin (bis 30.06.2008) | 16.11.1986 | |||
19 | Peter Endres (ab 01.01.2007) (bis 30.06.2007) | 04.01.1984 | |||
20 | Mërgim Mavraj (bis 30.06.2007) | 09.06.1986 | |||
27 | Richard Hasa (bis 30.06.2007) | 27.03.1970 | |||
33 | Christian Remmers (bis 30.06.2009) | 19.02.1984 | |||
Mittelfeld | |||||
2 | Silas Rauschmayr (bis 30.06.2008) | 25.05.1987 | |||
2 | Adrian Mahr (bis 30.06.2007) | 14.02.1983 | |||
6 | Stefan Leitl (bis 30.06.2007) | 29.08.1977 | |||
7 | Alberto Méndez (bis 30.06.2007) | 24.10.1974 | |||
8 | Živojin Juškić (bis 30.06.2007) | 16.12.1969 | |||
9 | Sebastiao (bis 30.06.2007) | 24.08.1983 | |||
39 | Alvano Kröh (ab 01.01.2007) (bis 30.06.2007) | 11.07.1985 | |||
Sturm | |||||
Manuel Do Vale Lopez (ab 11.11.2006) (bis 30.06.2007) | 17.04.1985 | ||||
10 | Bertrand Bingana (ab 31.01.2007) (bis 30.06.2007) | 02.01.1985 | |||
10 | Mikheil Sajaia (bis 29.01.2007) | 08.12.1976 | |||
11 | Nico Beigang (bis 30.06.2007) | 24.08.1982 | |||
13 | Markus Beierle (bis 30.06.2007) | 02.06.1972 | |||
15 | Andreas Fischer (bis 31.12.2006) | 07.11.1981 | |||
19 | Alexander Geiger (bis 31.12.2006) | 21.12.1984 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 10.09.2006 17:00 Uhr |
0 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |