Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Stefan Krämer (bis 30.06.2011) | 23.03.1967 | ||||
Torwart | |||||
1 | Guido Graf (bis 30.06.2008) | 23.03.1973 | |||
20 | Julius Büscher (bis 30.06.2008) | 30.11.1980 | |||
Abwehr | |||||
2 | Sebastian Hempel (bis 30.06.2010) | 16.09.1983 | |||
3 | Ersin Cavlan (bis 30.06.2008) | 04.02.1977 | |||
7 | Ralf Jauernick (bis 30.06.2010) | 13.11.1971 | |||
15 | Tolga Ulutas (bis 30.06.2008) | 18.04.1982 | |||
22 | Thomas Hombeul (bis 30.06.2007) | 07.06.1986 | |||
24 | Sascha Watzlawik (bis 30.06.2007) | 30.11.1978 | |||
Mittelfeld | |||||
4 | Andreas Gruber (bis 30.06.2008) | 26.08.1973 | |||
5 | Sascha Breitbach (bis 30.06.2007) | 29.06.1972 | |||
6 | Martin Köhns (bis 30.06.2008) | 06.09.1972 | |||
8 | Dirk Schröder (bis 30.06.2008) | 06.06.1974 | |||
11 | Sebastian Krautscheid (bis 30.06.2013) | 12.02.1985 | |||
12 | Masaki Miura (bis 30.06.2010) | 04.04.1986 | |||
13 | Roland Walgenbach (bis 30.06.2007) | 07.09.1982 | |||
16 | Andreas Felgner (bis 30.06.2008) | 06.01.1987 | |||
18 | Almir Deljo (bis 30.06.2007) | 17.08.1979 | |||
19 | Carsten Bent (bis 30.06.2008) | 12.11.1974 | |||
21 | Adrian Purowski (bis 30.06.2007) | 01.02.1985 | |||
Sturm | |||||
9 | Thomas Kahler (bis 30.06.2011) | 17.04.1978 | |||
10 | Robert Zimnol (bis 30.06.2010) | 02.05.1983 | |||
14 | Serkan Öztürk (bis 30.06.2008) | 31.08.1985 | |||
23 | Vitali Karpov (bis 30.06.2008) | 24.01.1979 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 10.09.2006 15:00 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |