Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Peter Zajicek (bis 18.03.2007) | 24.10.1961 | ||||
Trainer | |||||
Marco Kurz (ab 18.03.2007) (bis 23.02.2009) | 16.05.1969 | ||||
Walter Schachner (bis 17.03.2007) | 01.02.1957 | ||||
Co-Trainer | |||||
Günther Gorenzel-Simonitsch (bis 31.08.2008) | 10.10.1971 | ||||
Torwart | |||||
1 | Michael Hofmann (bis 30.06.2009) | 03.11.1972 | |||
12 | Philipp Pentke (bis 30.06.2007) | 01.05.1985 | |||
20 | Philipp Tschauner (bis 30.06.2007) | 03.11.1985 | |||
Abwehr | |||||
2 | Fabian Lamotte (bis 18.01.2007) | 25.02.1983 | |||
3 | Marcel Schäfer (bis 22.07.2007) | 07.06.1984 | |||
4 | Torben Hoffmann (bis 30.06.2010) | 27.10.1974 | |||
5 | Gregg Berhalter (bis 31.03.2009) | 01.08.1973 | |||
16 | Markus Thorandt (bis 30.06.2009) | 01.04.1981 | |||
19 | Mate Ghwinianidse (bis 09.02.2011) | 10.12.1986 | |||
21 | Christoph Janker (bis 16.08.2006) | 14.02.1985 | |||
26 | Patrick Milchraum (bis 30.06.2007) | 26.05.1984 | |||
28 | Alexander Eberlein (bis 31.12.2008) | 14.01.1988 | |||
30 | Lukas Szukala (bis 30.06.2008) | 26.05.1984 | |||
32 | Christoph Burkhard (bis 30.06.2007) | 09.11.1984 | |||
33 | Fabian Johnson (bis 30.06.2009) | 11.12.1987 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Roman Týce (bis 30.06.2007) | 07.05.1977 | |||
8 | Danny Schwarz (bis 30.06.2009) | 11.05.1975 | |||
13 | Harald Cerny (bis 30.06.2007) | 13.09.1973 | |||
17 | Sven Bender (bis 30.06.2009) | 27.04.1989 | |||
22 | Björn Ziegenbein (bis 30.06.2007) | 30.04.1986 | |||
24 | Daniel Baier (bis 30.06.2007) | 18.05.1984 | |||
25 | Nikolas Ledgerwood (bis 16.01.2007) | 16.01.1985 | |||
27 | Lars Bender (bis 30.06.2007) | 27.04.1989 | |||
Sturm | |||||
7 | Nemanja Vučićević (bis 30.06.2007) | 11.08.1979 | |||
9 | Antonio Di Salvo (bis 11.01.2010) | 05.06.1979 | |||
11 | Josh Wolff (ab 01.01.2007) (bis 30.06.2008) | 25.02.1977 | |||
15 | Berkant Göktan (ab 31.08.2006) (bis 30.06.2007) | 12.12.1980 | |||
18 | Paul Agostino (bis 30.06.2007) | 09.06.1975 | |||
23 | Nicky Adler (bis 30.06.2007) | 23.05.1985 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 10.09.2006 15:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |