Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Peter Auer (ab 01.01.2007) (bis 30.06.2012) | 15.07.1971 | ||||
Trainer | |||||
Uwe Rapolder (ab 25.04.2007) (bis 13.12.2009) | 29.05.1958 | ||||
Milan Šašić (bis 23.04.2007) | 18.10.1958 | ||||
Co-Trainer | |||||
Uwe Koschinat (bis 13.12.2009) | 01.09.1971 | ||||
Klaus Süßmeyer (bis 31.12.2006) | 19.03.1960 | ||||
Torwart | |||||
1 | Peter Auer (bis 30.06.2007) | 15.07.1971 | |||
23 | Dennis Eilhoff (bis 30.06.2007) | 31.07.1982 | |||
28 | Djordje Pantic (ab 01.01.2007) (bis 31.12.2007) | 27.01.1980 | |||
33 | Michael Gurski (bis 30.06.2008) | 21.03.1979 | |||
Abwehr | |||||
Ralf Klingmann (bis 30.06.2007) | 08.11.1981 | ||||
2 | Brenny Evers (bis 25.07.2008) | 08.11.1978 | |||
3 | Frank Wiblishauser (bis 30.06.2010) | 18.10.1977 | |||
5 | Anthony Tiéku (bis 30.06.2007) | 16.03.1974 | |||
6 | Nikola Malbasa (bis 31.12.2006) | 12.09.1977 | |||
8 | Martin Forkel (bis 30.06.2009) | 22.07.1979 | |||
16 | Josh Grenier (bis 30.06.2008) | 16.07.1979 | |||
18 | Andreas Richter (bis 30.06.2009) | 15.09.1977 | |||
24 | Matej Mavrič (ab 01.01.2007) (bis 30.06.2009) | 29.01.1979 | |||
25 | Alassane Ouedraogo (bis 30.06.2009) | 07.09.1980 | |||
Mittelfeld | |||||
Eldin Hadžić (bis 30.06.2024) | 02.11.1992 | ||||
Domenico Cozza (bis 30.06.2007) | 18.01.1983 | ||||
4 | Rüdiger Ziehl (bis 30.06.2009) | 26.10.1977 | |||
6 | Christian Holzer (ab 01.01.2007) (bis 30.06.2007) | 20.01.1979 | |||
10 | Anel Džaka (bis 30.06.2008) | 19.09.1980 | |||
14 | Christof Babatz (ab 01.01.2007) (bis 30.06.2007) | 03.09.1974 | |||
17 | Philipp Langen (bis 30.06.2008) | 02.07.1986 | |||
20 | Ferydoon Zandi (ab 08.09.2006) (bis 31.12.2006) | 26.04.1979 | |||
21 | Goran Šukalo (bis 30.06.2009) | 24.08.1981 | |||
22 | Emil Noll (ab 21.12.2006) (bis 30.06.2007) | 21.11.1978 | |||
26 | Evangelos Nessos (bis 30.06.2009) | 27.06.1978 | |||
Sturm | |||||
7 | Silvio Adzic (bis 30.06.2007) | 23.09.1980 | |||
9 | Stefan Maierhofer (ab 31.01.2007) (bis 30.06.2007) | 16.08.1982 | |||
9 | Dimitrijus Guščinas (bis 31.01.2007) | 12.12.1975 | |||
11 | Salif Keita (bis 30.06.2007) | 19.10.1975 | |||
13 | Johannes Rahn (bis 30.06.2007) | 16.01.1986 | |||
15 | Bakary Diakité (ab 05.01.2007) (bis 30.06.2007) | 09.11.1980 | |||
19 | Filip Lovric (bis 30.06.2007) | 18.01.1988 | |||
24 | Joseph Olumide (bis 31.12.2006) | 10.10.1987 | |||
27 | Kenan Sahin (bis 30.01.2008) | 27.10.1984 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 09.09.2006 15:30 Uhr |
1 : 3 i.E. |
Schema Vergleich |