Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Volker Ippig (bis 06.08.2007) | 28.01.1963 | ||||
Trainer | |||||
Uwe Erkenbrecher (ab 05.03.2007) (bis 15.10.2007) | 14.11.1954 | ||||
Torsten Flocken (ab 01.03.2007) (bis 04.03.2007) | 18.07.1966 | ||||
Bernd Hollerbach (bis 28.02.2007) | 08.12.1969 | ||||
Co-Trainer | |||||
Gregor Strebel (bis 30.06.2007) | 15.04.1962 | ||||
Torwart | |||||
1 | Michael Frech (bis 31.12.2007) | 26.03.1976 | |||
12 | Benjamin Gommert (bis 30.06.2007) | 01.05.1985 | |||
23 | Carsten Wehlmann (bis 30.06.2007) | 27.06.1972 | |||
Abwehr | |||||
Wolf Müller (ab 01.08.2006) (bis 31.08.2006) | 03.12.1986 | ||||
2 | Dietmar Hirsch (bis 30.06.2007) | 08.12.1971 | |||
3 | Rouven Schröder (bis 30.06.2007) | 18.10.1975 | |||
5 | Carsten Rump (bis 30.06.2007) | 21.03.1981 | |||
7 | Deniz Doğan (bis 30.06.2007) | 20.10.1979 | |||
16 | Alexej Koslow (bis 30.06.2007) | 25.12.1986 | |||
21 | Timo Neumann (bis 30.06.2007) | 09.05.1982 | |||
22 | Ibrahim Türkmen (bis 30.06.2008) | 17.05.1973 | |||
26 | Jan-Moritz Bruhn (bis 30.06.2008) | 06.03.1985 | |||
28 | Dennis Wehrendt (bis 30.06.2008) | 25.02.1987 | |||
Mittelfeld | |||||
René Gradert (bis 30.06.2007) | 08.11.1986 | ||||
André Kalbau (ab 19.11.2006) (bis 30.11.2006) | 15.12.1987 | ||||
5 | Benjamin Baltes (ab 31.08.2006) (bis 30.06.2007) | 30.03.1984 | |||
8 | Björn Lindemann (bis 09.01.2007) | 23.01.1984 | |||
10 | Thomas Ollhoff (bis 30.06.2007) | 15.06.1975 | |||
13 | Artur Zimmermann (bis 30.06.2008) | 13.06.1984 | |||
14 | Markus Kullig (bis 30.06.2007) | 04.11.1974 | |||
17 | Abdul Karim Martens (bis 30.06.2007) | 29.11.1988 | |||
18 | Jan Hoffmann (bis 30.06.2008) | 01.09.1979 | |||
23 | Kevin Wölk (bis 30.06.2007) | 28.05.1985 | |||
29 | Artur Schefer (ab 01.11.2006) (bis 30.06.2008) | 14.04.1986 | |||
Sturm | |||||
Kai Konrad (ab 01.01.2007) (bis 30.06.2007) | 13.05.1987 | ||||
9 | Daniel Bärwolf (bis 30.06.2007) | 13.05.1972 | |||
11 | Enrico Neitzel (bis 30.06.2007) | 11.04.1977 | |||
15 | Claudius Weber (ab 31.08.2006) (bis 30.06.2008) | 15.04.1978 | |||
16 | Dennis Kruppke (ab 29.01.2007) (bis 27.06.2007) | 01.04.1980 | |||
19 | Riza Karadas (bis 30.06.2008) | 16.01.1985 | |||
21 | Steve Rolleder (bis 30.06.2007) | 21.02.1983 | |||
25 | Kai Hesse (bis 31.08.2006) | 20.06.1985 | |||
30 | Dustin Heun (ab 31.08.2006) (bis 14.12.2007) | 11.04.1984 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 10.09.2006 15:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 24.10.2006 19:30 Uhr |
4 : 5 i.E. |
Schema Vergleich |