Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Jo Stock (bis 17.11.2009) | 15.09.1963 | ||||
Trainer | |||||
Paul Linz (ab 11.12.2007) (bis 31.03.2009) | 04.01.1956 | ||||
Dirk Heyne (bis 09.12.2007) | 10.10.1957 | ||||
Co-Trainer | |||||
Frank Windelband (bis 30.06.2010) | 03.10.1960 | ||||
Torwart | |||||
1 | Marian Unger (bis 30.06.2008) | 17.11.1983 | |||
12 | Christian Beer (bis 31.12.2011) | 30.11.1980 | |||
Abwehr | |||||
2 | Peter Otte (bis 30.06.2008) | 16.09.1984 | |||
3 | Christian Prest (bis 30.06.2010) | 25.09.1980 | |||
4 | Mats Wejsfelt (bis 30.06.2009) | 05.12.1980 | |||
5 | Pit Grundmann (bis 31.12.2008) | 16.11.1978 | |||
13 | Christian Loth (bis 30.06.2008) | 30.01.1986 | |||
16 | Tobias Friebertshäuser (bis 30.06.2008) | 16.09.1987 | |||
17 | Marcel Probst (bis 31.12.2008) | 06.01.1983 | |||
19 | Stephan Neumann (bis 30.06.2014) | 05.04.1981 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Mario Kallnik (bis 30.06.2008) | 30.10.1974 | |||
7 | Frank Gerster (bis 30.06.2008) | 15.04.1976 | |||
8 | Andy Müller (bis 31.01.2008) | 19.05.1981 | |||
10 | Kais Manai (bis 30.06.2008) | 07.11.1972 | |||
14 | Michael Habryka (bis 30.06.2008) | 06.04.1982 | |||
22 | Dennis Tornieporth (bis 24.01.2008) | 06.09.1982 | |||
23 | Matthias Deumelandt (bis 30.06.2008) | 16.01.1986 | |||
24 | Martin Zander (bis 30.06.2010) | 12.01.1987 | |||
26 | Florian Müller (bis 30.06.2008) | 30.12.1986 | |||
27 | Björn Lindemann (bis 30.06.2008) | 23.01.1984 | |||
Sturm | |||||
9 | Christian Reimann (ab 07.01.2008) (bis 30.06.2009) | 28.11.1979 | |||
9 | Ivica Jarakovic (ab 29.08.2007) (bis 06.01.2008) | 11.06.1978 | |||
11 | Steffen Baumgart (ab 20.01.2008) (bis 30.06.2008) | 05.01.1972 | |||
11 | Danny Kukulies (bis 31.12.2007) | 19.02.1980 | |||
15 | Eric Agyemang (bis 30.06.2008) | 11.01.1980 | |||
18 | Ivica Jarakovic (ab 07.01.2008) (bis 30.06.2008) | 11.06.1978 | |||
20 | Matthias von der Weth (bis 30.06.2008) | 21.03.1987 | |||
21 | Christopher Kullmann (bis 30.06.2008) | 19.09.1986 | |||
25 | Najeh Braham (ab 25.01.2008) (bis 30.06.2009) | 20.05.1977 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 04.08.2007 15:30 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |