Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Christian Schmidt (bis 17.01.2011) | 31.07.1971 | ||||
Trainer | |||||
Jürgen Seeberger (ab 02.01.2008) (bis 05.09.2009) | 25.03.1965 | ||||
Jörg Schmadtke (ab 26.11.2007) (bis 01.01.2008) | 16.03.1964 | ||||
Guido Buchwald (bis 26.11.2007) | 24.01.1961 | ||||
Co-Trainer | |||||
Dr. Jörg Jakobs (bis 30.06.2009) | 20.09.1970 | ||||
Jürgen Hartmann (bis 26.11.2007) | 27.10.1962 | ||||
Torwart | |||||
1 | Stephan Straub (bis 30.06.2009) | 25.01.1971 | |||
12 | Thorsten Stuckmann (bis 30.06.2009) | 17.03.1981 | |||
24 | Kristian Nicht (bis 31.12.2007) | 03.04.1982 | |||
41 | David Hohs (ab 01.01.2008) (bis 30.06.2009) | 16.03.1988 | |||
Abwehr | |||||
2 | Nico Herzig (bis 30.06.2008) | 10.12.1983 | |||
3 | Alexander Klitzpera (bis 30.06.2008) | 19.10.1977 | |||
4 | Hrvoje Vukovic (bis 30.06.2009) | 25.07.1979 | |||
10 | Benjamin Weigelt (bis 20.01.2008) | 04.09.1982 | |||
17 | Thomas Stehle (bis 30.06.2013) | 26.10.1980 | |||
19 | Seyi Olajengbesi (ab 29.01.2008) (bis 29.01.2013) | 17.11.1980 | |||
22 | Jeffrey Leiwakabessy (bis 30.06.2008) | 23.02.1981 | |||
26 | Patrick Milchraum (bis 30.06.2010) | 26.05.1984 | |||
28 | Mirko Casper (bis 30.06.2012) | 01.03.1982 | |||
Mittelfeld | |||||
5 | Pekka Lagerblom (bis 30.06.2009) | 19.10.1982 | |||
6 | Jérôme Polenz (bis 30.06.2010) | 07.11.1986 | |||
7 | Reiner Plaßhenrich (bis 30.06.2010) | 12.12.1976 | |||
14 | Daniel Brinkmann (ab 13.11.2007) (bis 30.06.2009) | 29.01.1986 | |||
20 | Matthias Lehmann (bis 30.06.2009) | 28.05.1983 | |||
21 | Cristian Fiél (bis 30.06.2010) | 12.03.1980 | |||
23 | Laurentiu Reghecampf (bis 30.06.2008) | 19.09.1975 | |||
25 | Manuel Junglas (bis 30.06.2012) | 31.01.1989 | |||
27 | Faton Popova (bis 30.06.2008) | 22.12.1984 | |||
49 | Nico Schmied (bis 30.06.2008) | 10.05.1988 | |||
51 | Lewis Holtby (bis 30.06.2008) | 18.09.1990 | |||
Sturm | |||||
Tim Gerhards (bis 30.06.2016) | 13.03.1995 | ||||
8 | Szilárd Németh (bis 30.06.2010) | 08.08.1977 | |||
9 | Todor Kolew (bis 30.06.2008) | 02.08.1980 | |||
11 | Luboš Pecka (bis 30.06.2008) | 19.02.1978 | |||
13 | Emmanuel Krontiris (bis 30.06.2008) | 11.02.1983 | |||
16 | Marius Ebbers (bis 30.06.2008) | 04.01.1978 | |||
18 | John Mosquera (ab 24.01.2008) (bis 30.06.2008) | 15.01.1988 | |||
38 | Abdul Özgen (bis 30.06.2008) | 08.09.1986 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 05.08.2007 15:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 30.10.2007 19:00 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 29.01.2008 19:00 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |