Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Thomas Schlieck (bis 30.06.2011) | 17.12.1969 | ||||
Trainer | |||||
Michael Frontzeck (ab 15.12.2007) (bis 17.05.2009) | 26.03.1964 | ||||
Detlev Dammeier (ab 11.12.2007) (bis 17.12.2007) | 18.10.1968 | ||||
Ernst Middendorp (bis 10.12.2007) | 28.10.1958 | ||||
Co-Trainer | |||||
Frank Eulberg (bis 29.03.2010) | 13.01.1963 | ||||
Frank Geideck (bis 30.06.2009) | 02.04.1967 | ||||
Dr. Jörg Weber (bis 30.06.2008) | 28.08.1965 | ||||
Torwart | |||||
1 | Mathias Hain (bis 30.06.2008) | 31.12.1972 | |||
23 | Rowen Fernandez (bis 30.06.2008) | 28.02.1978 | |||
28 | Daniel Riemer (bis 30.06.2009) | 17.02.1987 | |||
40 | Dirk Heinen (ab 31.01.2008) (bis 30.06.2008) | 03.12.1970 | |||
Abwehr | |||||
2 | Markus Schuler (bis 30.06.2012) | 01.08.1977 | |||
3 | Márcio Borges (bis 30.06.2008) | 20.01.1973 | |||
4 | Petr Gabriel (bis 30.06.2008) | 17.05.1973 | |||
6 | Markus Bollmann (bis 30.06.2009) | 06.01.1981 | |||
16 | Andre Mijatović (bis 30.06.2010) | 03.12.1979 | |||
19 | Bernd Korzynietz (bis 31.08.2008) | 08.09.1979 | |||
21 | Matthias Langkamp (bis 30.06.2008) | 24.02.1984 | |||
27 | Nils-Christian Schmidt (bis 30.06.2008) | 01.05.1984 | |||
30 | Nils Fischer (bis 31.12.2008) | 14.02.1987 | |||
31 | Radim Kučera (bis 30.06.2010) | 01.03.1974 | |||
34 | Maik Rodenberg (bis 30.06.2008) | 29.01.1989 | |||
Mittelfeld | |||||
5 | Rüdiger Kauf (bis 30.06.2011) | 01.03.1975 | |||
7 | Thorben Marx (bis 30.06.2009) | 01.06.1981 | |||
8 | Tobias Rau (bis 30.06.2009) | 31.12.1981 | |||
10 | Ioannis Masmanidis (bis 30.06.2008) | 09.03.1983 | |||
11 | David Kobylik (bis 30.06.2008) | 27.06.1981 | |||
13 | Oliver Kirch (bis 30.06.2010) | 21.08.1982 | |||
14 | Jonas Kamper (bis 30.06.2010) | 03.05.1983 | |||
17 | Umut Koçin (bis 30.06.2008) | 02.06.1988 | |||
20 | Jörg Böhme (bis 30.06.2008) | 22.01.1974 | |||
24 | Daniel Halfar (ab 28.08.2007) (bis 30.06.2010) | 07.01.1988 | |||
24 | Marcel Ndjeng (bis 07.08.2007) | 06.05.1982 | |||
25 | Siyabonga Nkosi (bis 31.12.2008) | 22.08.1981 | |||
29 | Stefan Aigner (bis 31.12.2008) | 20.08.1987 | |||
32 | Robert Tesche (bis 30.06.2009) | 27.05.1987 | |||
Sturm | |||||
9 | Christian Eigler (bis 21.07.2008) | 01.01.1984 | |||
15 | Abdelaziz Ahanfouf (bis 17.01.2008) | 14.01.1978 | |||
18 | Artur Wichniarek (bis 30.06.2009) | 28.02.1977 | |||
22 | Sibusiso Zuma (bis 30.06.2008) | 23.06.1975 | |||
27 | Leonidas Kampantais (bis 30.06.2009) | 08.03.1982 | |||
36 | Thilo Versick (ab 01.12.2007) (bis 30.06.2008) | 27.11.1985 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 05.08.2007 17:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 31.10.2007 19:00 Uhr |
1 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 30.01.2008 19:00 Uhr |
2 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |