Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Uwe Kamps (bis 30.06.2014) | 12.06.1964 | ||||
Trainer | |||||
Jos Luhukay (bis 05.10.2008) | 13.06.1963 | ||||
Co-Trainer | |||||
Markus Gellhaus (bis 08.10.2008) | 09.06.1970 | ||||
Torwart | |||||
1 | Christofer Heimeroth (bis 30.06.2011) | 01.08.1981 | |||
19 | Frederic Löhe (bis 30.06.2008) | 12.08.1988 | |||
21 | Uwe Gospodarek (bis 22.04.2009) | 06.08.1973 | |||
Abwehr | |||||
Tom Gaal (bis 30.06.2023) | 03.03.2001 | ||||
2 | Sebastian Schachten (bis 30.06.2009) | 06.11.1984 | |||
3 | Filip Daems (bis 30.06.2015) | 31.10.1978 | |||
4 | Roel Brouwers (bis 30.06.2016) | 28.11.1981 | |||
5 | Steve Gohouri (bis 31.12.2009) | 08.02.1981 | |||
13 | Alexander Voigt (bis 11.01.2009) | 13.04.1978 | |||
15 | Thomas Kleine (ab 27.01.2008) (bis 30.06.2010) | 28.12.1977 | |||
18 | Tim Rubink (bis 30.06.2008) | 12.01.1988 | |||
18 | Marvin Compper (bis 10.01.2008) | 14.06.1985 | |||
20 | Kasper Bøgelund (bis 30.06.2008) | 08.10.1980 | |||
22 | Tobias Levels (bis 29.08.2011) | 22.11.1986 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Eugen Polanski (bis 30.06.2008) | 17.03.1986 | |||
7 | Soumaila Coulibaly (bis 30.06.2009) | 15.04.1978 | |||
8 | Sebastian Svård (bis 07.01.2009) | 15.01.1983 | |||
11 | Marko Marin (bis 30.06.2009) | 13.03.1989 | |||
14 | Sharbel Touma (bis 30.06.2009) | 25.03.1979 | |||
16 | Bernd Thijs (bis 26.08.2007) | 28.06.1978 | |||
17 | Patrick Paauwe (bis 30.06.2009) | 27.12.1975 | |||
23 | Marcel Ndjeng (ab 08.08.2007) (bis 25.01.2009) | 06.05.1982 | |||
26 | Robert Fleßers (bis 30.06.2008) | 11.02.1987 | |||
28 | Johannes van den Bergh (bis 30.06.2009) | 21.11.1986 | |||
29 | Alexander Baumjohann (bis 30.06.2009) | 23.01.1987 | |||
Sturm | |||||
9 | Nando Rafael (bis 30.06.2008) | 10.01.1984 | |||
10 | Sascha Rösler (bis 07.01.2009) | 28.10.1977 | |||
15 | Kahê (bis 23.08.2007) | 28.08.1982 | |||
16 | Rob Friend (bis 30.06.2010) | 23.01.1981 | |||
25 | Moses Lamidi (bis 30.06.2010) | 05.01.1988 | |||
27 | Oliver Neuville (bis 30.06.2010) | 01.05.1973 | |||
30 | Roberto Colautti (ab 16.08.2007) (bis 30.06.2008) | 24.05.1982 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 04.08.2007 15:30 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 31.10.2007 20:30 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |