Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Gunnar Grundmann (bis 30.06.2010) | 01.11.1973 | ||||
Trainer | |||||
Eduard Geyer (ab 25.09.2007) (bis 02.06.2008) | 07.10.1944 | ||||
Norbert Meier (bis 24.09.2007) | 20.09.1958 | ||||
Co-Trainer | |||||
Tom Stohn (bis 24.09.2007) | 21.12.1968 | ||||
Torwart | |||||
1 | Oliver Herber (bis 30.06.2008) | 09.09.1981 | |||
20 | Marcus Hesse (bis 31.12.2008) | 22.03.1984 | |||
22 | Christian Person (ab 01.02.2008) (bis 30.06.2008) | 26.12.1980 | |||
23 | Daniel Zacher (bis 30.06.2008) | 04.11.1988 | |||
Abwehr | |||||
2 | Martin Stocklasa (bis 30.06.2008) | 29.05.1979 | |||
3 | Volker Oppitz (bis 30.06.2010) | 16.02.1978 | |||
4 | Tomáš Votava (bis 30.06.2008) | 21.02.1974 | |||
5 | Thomas Hübener (bis 30.06.2011) | 25.06.1982 | |||
6 | Daniel Ernemann (bis 30.06.2008) | 18.02.1976 | |||
25 | Ronald Wolf (bis 31.12.2008) | 23.04.1987 | |||
29 | Sebastian Pelzer (ab 21.08.2007) (bis 09.01.2009) | 24.09.1980 | |||
32 | Cataldo Cozza (bis 31.07.2010) | 13.04.1985 | |||
Mittelfeld | |||||
7 | Markus Knackmuß (bis 30.01.2008) | 07.06.1974 | |||
8 | Ihor Bendowski (bis 30.06.2008) | 06.10.1981 | |||
10 | Ivo Ulich (bis 30.06.2008) | 05.09.1974 | |||
13 | Christian Hauser (bis 30.06.2008) | 13.01.1976 | |||
14 | Michael Kügler (bis 30.06.2008) | 03.09.1981 | |||
15 | Sascha Pfeffer (bis 30.06.2008) | 19.10.1986 | |||
17 | Lars Jungnickel (bis 30.06.2013) | 31.08.1981 | |||
19 | Jens Truckenbrod (bis 30.06.2009) | 18.02.1980 | |||
21 | René Beuchel (bis 31.12.2007) | 31.07.1973 | |||
26 | Maik Wagefeld (ab 07.08.2007) (bis 30.06.2011) | 25.02.1981 | |||
26 | Benjamin Boltze (bis 30.01.2008) | 24.06.1986 | |||
27 | Ronny Nikol (bis 30.06.2010) | 11.07.1974 | |||
30 | Stefan Süß (bis 30.06.2008) | 16.05.1986 | |||
39 | Maik Kegel (ab 30.11.2007) (bis 30.06.2008) | 08.12.1989 | |||
99 | Marek Penksa (bis 30.06.2008) | 04.08.1973 | |||
Sturm | |||||
7 | Sebastian Helbig (ab 29.01.2008) (bis 30.06.2008) | 25.04.1977 | |||
9 | Thomas Bröker (bis 30.06.2009) | 22.01.1985 | |||
11 | Pavel David (bis 30.06.2008) | 17.10.1978 | |||
18 | Patrick Würll (bis 30.06.2008) | 16.08.1978 | |||
33 | Pavel Dobrý (bis 31.07.2010) | 01.02.1976 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 05.08.2007 17:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |