Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Uwe Hain (bis 30.06.2009) | 18.10.1955 | ||||
Trainer | |||||
Torsten Lieberknecht (ab 13.05.2008) (bis 30.06.2018) | 01.08.1973 | ||||
Benno Möhlmann (bis 12.05.2008) | 01.08.1954 | ||||
Co-Trainer | |||||
Heinz-Günter Scheil (bis 30.06.2008) | 09.11.1962 | ||||
Torwart | |||||
12 | Nico Lauenstein (bis 30.06.2009) | 12.01.1986 | |||
21 | Adrian Horn (bis 30.06.2010) | 07.10.1983 | |||
Abwehr | |||||
2 | Dennis Brinkmann (bis 30.06.2010) | 22.11.1978 | |||
3 | Sebastian Gundelach (bis 31.12.2008) | 17.09.1982 | |||
4 | Matthias Henn (bis 30.06.2015) | 28.04.1985 | |||
5 | Martin Horáček (bis 30.06.2008) | 21.06.1980 | |||
8 | Deniz Doğan (bis 30.06.2016) | 20.10.1979 | |||
14 | Jan Washausen (bis 17.01.2013) | 12.10.1988 | |||
19 | Ken Reichel (bis 30.06.2018) | 19.12.1986 | |||
33 | Valentin Năstase (ab 31.01.2008) (bis 30.06.2009) | 04.10.1974 | |||
34 | Fabian Bröcker (ab 26.01.2008) (bis 30.06.2008) | 15.04.1983 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Holger Wehlage (bis 30.06.2009) | 03.07.1976 | |||
7 | Benjamin Fuchs (bis 30.06.2012) | 20.10.1983 | |||
10 | Mirko Boland (bis 30.06.2018) | 23.04.1987 | |||
11 | Philipp Peters (bis 30.06.2008) | 16.03.1988 | |||
13 | Tim Danneberg (bis 30.06.2010) | 23.04.1986 | |||
15 | Ramazan Yildirim (ab 13.09.2007) (bis 30.06.2009) | 07.09.1975 | |||
17 | Kai Koitka (bis 21.08.2008) | 30.09.1981 | |||
22 | Christian Lenze (ab 08.08.2007) (bis 30.06.2009) | 26.04.1977 | |||
24 | Kosta Rodrigues (bis 30.06.2009) | 12.08.1979 | |||
31 | Marc Pfitzner (bis 30.06.2016) | 28.08.1984 | |||
Sturm | |||||
9 | Torsten Oehrl (bis 30.06.2008) | 07.01.1986 | |||
10 | André Schembri (bis 30.06.2008) | 27.05.1986 | |||
18 | Lars Fuchs (bis 30.06.2008) | 21.06.1982 | |||
20 | Stefan Hauk (bis 30.06.2008) | 27.01.1980 | |||
23 | Sreto Ristic (bis 30.06.2008) | 07.02.1976 | |||
32 | Dennis Kruppke (ab 04.01.2008) (bis 30.06.2015) | 01.04.1980 | |||
35 | Domi Kumbela (ab 01.02.2008) (bis 30.06.2008) | 20.04.1984 | |||
36 | Zoran Ratkovic (bis 31.12.2007) | 31.12.1978 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 04.08.2007 15:30 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |