Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Zdenko Miletić (ab 23.10.2007) (bis 30.06.2014) | 23.04.1968 | ||||
Trainer | |||||
Holger Fach (ab 18.04.2008) (bis 13.04.2009) | 06.09.1962 | ||||
Ralf Loose (ab 29.09.2007) (bis 16.04.2008) | 05.01.1963 | ||||
Rainer Hörgl (bis 28.09.2007) | 05.03.1957 | ||||
Co-Trainer | |||||
Sascha Franz (ab 03.01.2008) (bis 30.06.2009) | 16.01.1974 | ||||
Dariusz Pasieka (ab 18.04.2008) (bis 13.04.2009) | 03.08.1965 | ||||
Kurt Kowarz (bis 02.01.2008) | 12.04.1958 | ||||
Torwart | |||||
1 | Zdenko Miletić (bis 30.06.2008) | 23.04.1968 | |||
25 | Philipp Pentke (bis 30.06.2008) | 01.05.1985 | |||
30 | Sven Neuhaus (bis 30.06.2009) | 04.04.1978 | |||
31 | Patrick Lehner (bis 30.06.2008) | 21.03.1988 | |||
35 | Patrick Platins (ab 31.01.2008) (bis 30.06.2008) | 19.04.1983 | |||
Abwehr | |||||
2 | Václav Drobný (bis 21.07.2008) | 09.09.1980 | |||
3 | Sören Dreßler (bis 30.06.2008) | 26.12.1976 | |||
4 | Benjamin Kern (bis 30.12.2009) | 05.11.1983 | |||
5 | Ingo Hertzsch (bis 30.06.2009) | 22.07.1977 | |||
6 | Timo Wenzel (bis 30.06.2008) | 30.11.1977 | |||
13 | Patrick Pircher (bis 29.08.2008) | 07.04.1982 | |||
16 | Uwe Möhrle (ab 29.08.2007) (bis 30.06.2009) | 03.12.1979 | |||
21 | Roland Benschneider (bis 30.06.2010) | 22.08.1980 | |||
Mittelfeld | |||||
10 | Elton da Costa (bis 30.06.2010) | 15.12.1979 | |||
14 | Peter Hlinka (bis 30.06.2008) | 05.12.1978 | |||
17 | Lars Müller (bis 30.06.2009) | 22.03.1976 | |||
18 | Mourad Hdiouad (bis 30.06.2009) | 10.09.1976 | |||
20 | Sebastian Becker (bis 30.06.2008) | 10.04.1985 | |||
22 | Patrick Mölzl (bis 31.12.2009) | 28.12.1980 | |||
28 | Robert Strauß (bis 30.06.2010) | 07.10.1986 | |||
29 | Bajram Nebihi (bis 30.06.2008) | 05.08.1988 | |||
34 | Sam de Meester (bis 30.06.2008) | 11.01.1982 | |||
Sturm | |||||
7 | Momo Diabang (bis 22.07.2008) | 21.01.1979 | |||
8 | Froylán Ledezma (bis 18.08.2008) | 02.01.1978 | |||
9 | Imre Szabics (bis 30.06.2010) | 22.03.1981 | |||
11 | Marco Vorbeck (bis 30.06.2009) | 24.06.1981 | |||
19 | Marco Küntzel (ab 02.01.2008) (bis 30.06.2009) | 22.01.1976 | |||
23 | Felix Luz (bis 30.06.2008) | 18.01.1982 | |||
27 | Michael Thurk (ab 05.01.2008) (bis 01.01.2012) | 28.05.1976 | |||
32 | Anton Makarenko (bis 22.01.2009) | 22.08.1988 | |||
36 | Stephan Hain (ab 20.10.2007) (bis 30.06.2013) | 27.09.1988 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 03.08.2007 19:00 Uhr |
4 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |