Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Jörg Sievers (bis 30.06.2014) | 22.09.1965 | ||||
Trainer | |||||
Dieter Hecking (bis 19.08.2009) | 12.09.1964 | ||||
Co-Trainer | |||||
Dirk Bremser (bis 31.01.2010) | 01.10.1965 | ||||
Torwart | |||||
1 | Robert Enke (bis 10.11.2009) | 24.08.1977 | |||
20 | Richard Golz (bis 30.06.2008) | 05.06.1968 | |||
25 | Frank Juric (bis 30.06.2008) | 28.10.1973 | |||
30 | Morten Jensen (bis 30.06.2010) | 20.09.1987 | |||
Abwehr | |||||
3 | Dariusz Zuraw (bis 30.06.2008) | 14.11.1972 | |||
4 | Valerien Ismaël (ab 01.01.2008) (bis 30.06.2008) | 28.09.1975 | |||
5 | Thomas Kleine (bis 26.01.2008) | 28.12.1977 | |||
6 | Steven Cherundolo (bis 30.06.2014) | 19.02.1979 | |||
18 | Michael Tarnat (bis 30.06.2009) | 27.10.1969 | |||
19 | Christian Schulz (ab 30.08.2007) (bis 30.06.2016) | 01.04.1983 | |||
22 | Frank Fahrenhorst (bis 30.06.2009) | 24.09.1977 | |||
32 | Moritz Marheineke (bis 30.06.2008) | 20.02.1985 | |||
35 | Sören Halfar (bis 28.08.2007) | 02.01.1987 | |||
40 | Vinicius (bis 30.04.2009) | 31.07.1980 | |||
Mittelfeld | |||||
7 | Sérgio da Silva Pinto (bis 30.06.2013) | 16.10.1980 | |||
8 | Altin Lala (bis 30.06.2012) | 18.11.1975 | |||
10 | Arnold Bruggink (bis 30.06.2010) | 24.07.1977 | |||
11 | Szabolcs Huszti (bis 31.01.2009) | 18.04.1983 | |||
14 | Hanno Balitsch (bis 30.06.2010) | 02.01.1981 | |||
15 | Sal Zizzo (ab 25.07.2007) (bis 30.06.2009) | 03.04.1987 | |||
17 | Gaetan Krebs (bis 30.06.2009) | 18.11.1985 | |||
23 | Tschawdar Jankow (bis 30.06.2009) | 29.03.1984 | |||
26 | Jan Rosenthal (bis 30.06.2010) | 07.04.1986 | |||
27 | Silvio Schröter (bis 23.01.2008) | 29.06.1979 | |||
28 | Hendrik Hahne (bis 30.06.2008) | 15.04.1986 | |||
33 | Ferhat Bikmaz (bis 30.06.2009) | 06.07.1988 | |||
34 | Konstantin Rausch (ab 29.03.2008) (bis 30.06.2013) | 15.03.1990 | |||
35 | Bastian Schulz (ab 01.03.2008) (bis 30.06.2009) | 10.07.1985 | |||
Sturm | |||||
13 | Thomas Brdaric (bis 30.06.2008) | 23.01.1975 | |||
16 | Vahid Hashemian (bis 30.06.2008) | 21.07.1976 | |||
19 | Gunnar Þorvaldsson (bis 29.08.2007) | 01.04.1982 | |||
21 | Benjamin Lauth (bis 30.06.2008) | 04.08.1981 | |||
24 | Jiří Štajner (bis 30.06.2010) | 27.05.1976 | |||
29 | Mike Hanke (bis 30.06.2008) | 05.11.1983 | |||
31 | Fabian Montabell (bis 30.06.2008) | 13.02.1985 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 04.08.2007 15:30 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 30.10.2007 19:00 Uhr |
2 : 0 n.V. |
Schema Vergleich |