Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Alexander Zorniger (bis 30.06.2009) | 08.10.1967 | ||||
Torwart | |||||
1 | Sascha Sorger (bis 30.06.2008) | 17.09.1978 | |||
1 | Magnus Burkhardt (bis 30.07.2007) | 01.07.1987 | |||
19 | Matthias Gruca (bis 30.06.2011) | 14.11.1979 | |||
32 | Dominik Schütz (ab 01.01.2008) (bis 30.06.2008) | 15.02.1986 | |||
Abwehr | |||||
2 | Andreas Jud (bis 30.06.2009) | 09.08.1984 | |||
3 | Waldemar Bauer (bis 30.06.2010) | 16.05.1986 | |||
4 | Alexander Kasunic (bis 30.06.2011) | 18.03.1981 | |||
5 | Michael Zimmermann (bis 30.06.2009) | 12.01.1980 | |||
8 | Marius Jurczyk (bis 30.06.2008) | 05.10.1985 | |||
21 | Michael Kuhn (bis 30.06.2009) | 17.05.1979 | |||
Mittelfeld | |||||
George Berberoglu (ab 29.08.2007) (bis 30.06.2008) | 29.03.1980 | ||||
2 | Marcel Funk (bis 30.06.2008) | 09.06.1987 | |||
6 | Mark Mangold (bis 30.06.2011) | 10.07.1979 | |||
7 | Patrick Krätschmer (bis 30.06.2010) | 10.03.1985 | |||
11 | Thorsten Schöllkopf (bis 30.06.2008) | 28.10.1980 | |||
16 | Ralph Molner (bis 30.06.2011) | 23.11.1984 | |||
20 | Giuseppe Catizone (bis 30.06.2011) | 20.07.1977 | |||
22 | Christian Kuhn (bis 30.06.2008) | 23.01.1985 | |||
23 | Dominik Kaiser (bis 30.06.2009) | 16.09.1988 | |||
24 | Steffen Kaiser (bis 30.06.2009) | 21.12.1974 | |||
Sturm | |||||
9 | Ali Cetin (bis 30.06.2009) | 25.09.1986 | |||
10 | Beniamino Molinari (bis 30.06.2011) | 13.05.1980 | |||
13 | Manuel Grampes (bis 30.06.2011) | 29.03.1989 | |||
14 | Didi (bis 30.06.2009) | 27.07.1981 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 05.08.2007 15:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |