Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Carsten Busch (bis 30.06.2008) | 23.10.1972 | ||||
Trainer | |||||
Michael Kulm (ab 28.03.2008) (bis 01.04.2009) | 28.11.1965 | ||||
Heiko Bonan (bis 23.03.2008) | 10.02.1966 | ||||
Co-Trainer | |||||
Ralf Aussem (bis 06.05.2009) | 01.09.1960 | ||||
Torwart | |||||
1 | Daniel Masuch (bis 30.06.2008) | 24.04.1977 | |||
20 | Sören Pirson (bis 30.06.2008) | 27.08.1985 | |||
30 | Arkadiusz Zbiorczyk (bis 30.06.2008) | 10.03.1985 | |||
Abwehr | |||||
2 | Tim Erfen (bis 30.06.2008) | 22.10.1982 | |||
4 | David Czyszczon (bis 30.06.2009) | 04.09.1981 | |||
5 | Stefan Lorenz (bis 30.06.2009) | 19.09.1981 | |||
22 | Niklas Andersen (bis 30.06.2008) | 04.08.1988 | |||
24 | Jaroslaw Stankiewicz (bis 30.06.2008) | 21.07.1975 | |||
25 | Daniel Sereinig (bis 30.06.2008) | 10.05.1982 | |||
37 | Jonathan Joseph-Augustin (ab 01.01.2008) (bis 30.06.2008) | 13.05.1981 | |||
Mittelfeld | |||||
Tayfun Cagiroglu (ab 01.11.2007) (bis 30.06.2008) | 31.08.1987 | ||||
3 | Benjamin Baltes (ab 01.01.2008) (bis 30.06.2008) | 30.03.1984 | |||
6 | Mario Klinger (bis 30.06.2008) | 27.12.1986 | |||
7 | Jozef Kotula (bis 30.06.2009) | 25.09.1976 | |||
11 | Ferhat Kıskanç (bis 30.06.2008) | 01.08.1982 | |||
13 | Stijn Haeldermans (bis 30.06.2008) | 22.04.1975 | |||
15 | Mitja Schäfer (bis 30.06.2008) | 27.02.1980 | |||
17 | Tim Gorschlüter (bis 30.06.2008) | 24.08.1983 | |||
19 | Moritz Stoppelkamp (bis 30.06.2008) | 11.12.1986 | |||
21 | Michael Lorenz (bis 30.06.2010) | 11.01.1979 | |||
23 | Michél Harrer (bis 30.06.2008) | 10.05.1987 | |||
Sturm | |||||
8 | Sercan Güvenışık (bis 30.06.2008) | 01.03.1980 | |||
9 | André Lindbæk (bis 30.06.2008) | 01.11.1977 | |||
10 | Rolf-Christel Guié-Mien (bis 30.06.2008) | 28.10.1977 | |||
14 | Vincent Wagner (bis 30.06.2008) | 05.04.1986 | |||
16 | Rafael Kazior (bis 30.06.2008) | 07.02.1983 | |||
18 | Sören Brandy (bis 30.06.2008) | 06.05.1985 | |||
26 | Emrah Uzun (bis 30.06.2008) | 26.08.1987 | |||
27 | Chamdin Said (bis 30.06.2008) | 29.10.1987 | |||
34 | Markus Kurth (ab 31.08.2007) (bis 30.06.2008) | 30.07.1973 | |||
43 | Paul Jans (ab 28.01.2008) (bis 31.07.2008) | 05.08.1981 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 04.08.2007 15:30 Uhr |
6 : 5 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 31.10.2007 19:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 30.01.2008 19:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |