Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Marco Langner (bis 30.06.2011) | 08.05.1969 | ||||
Trainer | |||||
Robin Dutt (bis 30.06.2011) | 24.01.1965 | ||||
Co-Trainer | |||||
Christian Streich (bis 29.12.2011) | 11.06.1965 | ||||
Damir Burić (bis 30.06.2011) | 07.07.1964 | ||||
Torwart | |||||
1 | Alexander Walke (bis 30.06.2008) | 06.06.1983 | |||
21 | Michael Langer (ab 02.01.2008) (bis 30.06.2010) | 06.01.1985 | |||
31 | Carsten Nulle (bis 24.01.2008) | 25.07.1975 | |||
32 | Josip Šolić (bis 30.06.2008) | 24.02.1988 | |||
Abwehr | |||||
2 | Pavel Krmas (ab 08.08.2007) (bis 30.06.2015) | 03.03.1980 | |||
4 | Otar Chisaneischwili (bis 30.06.2008) | 26.09.1981 | |||
5 | Heiko Butscher (bis 10.01.2012) | 28.07.1980 | |||
6 | Dennis Aogo (bis 30.06.2008) | 14.01.1987 | |||
15 | Oliver Barth (bis 30.06.2012) | 06.10.1979 | |||
18 | Seyi Olajengbesi (bis 28.01.2008) | 17.11.1980 | |||
19 | Andreas Ibertsberger (bis 29.01.2008) | 27.07.1982 | |||
36 | Daniel Schwaab (bis 30.06.2009) | 23.08.1988 | |||
38 | Ömer Toprak (ab 01.09.2007) (bis 30.06.2010) | 21.07.1989 | |||
Mittelfeld | |||||
7 | Ali Güneş (bis 30.06.2009) | 23.11.1978 | |||
8 | Jonathan Pitroipa (bis 30.06.2008) | 12.04.1986 | |||
14 | Kevin Schlitte (bis 30.06.2009) | 04.11.1981 | |||
17 | Alain Ollé Ollé (ab 31.01.2008) (bis 31.12.2009) | 11.04.1987 | |||
19 | Andreas Glockner (ab 01.01.2008) (bis 06.01.2010) | 25.02.1988 | |||
20 | Ivica Banović (bis 31.12.2010) | 02.08.1980 | |||
21 | Dennis Bührer (bis 31.12.2007) | 13.03.1983 | |||
22 | Eke Uzoma (bis 31.12.2009) | 11.08.1989 | |||
23 | Wilfried Sanou (bis 30.06.2008) | 16.03.1984 | |||
27 | Maximilian Mehring (bis 30.06.2009) | 15.04.1986 | |||
28 | Maik Schutzbach (bis 30.06.2008) | 31.05.1986 | |||
29 | Manuel Konrad (bis 26.01.2009) | 14.04.1988 | |||
38 | Michele Borrozzino (bis 30.06.2008) | 02.12.1976 | |||
Sturm | |||||
9 | Mirnes Mesic (ab 31.08.2007) (bis 30.06.2008) | 16.03.1978 | |||
11 | Jonathan Jäger (bis 30.06.2011) | 23.05.1978 | |||
13 | Amir Akrout (ab 29.01.2008) (bis 30.06.2008) | 14.05.1983 | |||
16 | Felix Roth (ab 01.01.2008) (bis 31.07.2010) | 13.11.1987 | |||
16 | Dennis Kruppke (bis 03.01.2008) | 01.04.1980 | |||
17 | Cafú (bis 29.01.2008) | 17.11.1977 | |||
18 | Mohamadou Idrissou (ab 28.01.2008) (bis 30.06.2008) | 08.03.1980 | |||
25 | Henrich Benčík (bis 30.06.2008) | 04.10.1978 | |||
30 | Owusu Ampomah (bis 30.06.2008) | 06.02.1985 | |||
40 | Karim Matmour (bis 30.06.2008) | 25.06.1985 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 05.08.2007 14:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 31.10.2007 19:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |