Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Rainer Berg (bis 30.06.2011) | 21.08.1965 | ||||
Trainer | |||||
Ralph Hasenhüttl (ab 04.10.2007) (bis 22.02.2010) | 09.08.1967 | ||||
Werner Lorant (bis 03.10.2007) | 21.11.1948 | ||||
Co-Trainer | |||||
Matthias Lust (ab 04.10.2007) (bis 22.02.2010) | 27.04.1970 | ||||
Ralph Hasenhüttl (bis 03.10.2007) | 09.08.1967 | ||||
Torwart | |||||
1 | Darius Kampa (bis 30.06.2011) | 16.01.1977 | |||
12 | Stefan Riederer (bis 30.06.2008) | 26.12.1985 | |||
30 | Nico Formella (bis 30.06.2009) | 30.05.1987 | |||
Abwehr | |||||
4 | Ralf Bucher (bis 30.06.2009) | 06.04.1972 | |||
5 | Dennis Polak (bis 30.06.2008) | 24.01.1981 | |||
6 | Stefan Frühbeis (bis 30.06.2008) | 01.03.1979 | |||
7 | Bruno Custos (bis 30.06.2008) | 29.04.1977 | |||
16 | Thorsten Schulz (bis 30.06.2008) | 05.12.1984 | |||
19 | Raphael Schaschko (bis 30.06.2008) | 07.06.1985 | |||
23 | Boris Leschinski (bis 31.12.2008) | 07.11.1983 | |||
26 | Christian Hain (bis 30.06.2010) | 11.02.1987 | |||
27 | Florian Hörnig (bis 30.06.2009) | 06.08.1986 | |||
Mittelfeld | |||||
Marco Pasiciel (ab 12.04.2008) (bis 30.06.2008) | 26.07.1989 | ||||
8 | Robert Zillner (ab 06.03.2008) (bis 30.06.2010) | 04.08.1985 | |||
10 | Ricardo Villar (bis 30.06.2009) | 11.08.1979 | |||
15 | Christian Grujicic (bis 30.06.2009) | 17.04.1988 | |||
15 | Quirin Löppert (ab 01.10.2007) (bis 30.06.2008) | 01.05.1987 | |||
17 | Timo Nagy (bis 30.06.2009) | 20.04.1983 | |||
20 | Roman Týce (bis 30.06.2008) | 07.05.1977 | |||
25 | Oliver Fink (bis 30.06.2009) | 06.06.1982 | |||
32 | Orkan Balkan (bis 31.05.2008) | 12.03.1987 | |||
33 | Tobias Schweinsteiger (ab 15.01.2008) (bis 30.06.2008) | 12.03.1982 | |||
34 | Ceyhun Gülselam (bis 30.06.2008) | 25.12.1987 | |||
Sturm | |||||
Ibrahim Aydemir (ab 01.05.2008) (bis 30.06.2008) | 19.05.1983 | ||||
8 | Miroslaw Spizak (bis 30.01.2008) | 13.01.1979 | |||
9 | Mario Konrad (bis 30.06.2008) | 22.01.1983 | |||
11 | Michal Kolomaznik (bis 30.06.2008) | 20.07.1976 | |||
18 | Thomas Rathgeber (bis 30.06.2008) | 30.04.1985 | |||
24 | Robert Lechleiter (bis 30.06.2008) | 01.07.1980 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 04.08.2007 15:30 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |