Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Uwe Neunsinger (bis 30.06.2009) | |||||
Torwart | |||||
Markus Bidner (bis 30.06.2009) | 05.07.1983 | ||||
Daniel Wagner (bis 30.06.2008) | 11.02.1987 | ||||
Thomas Meyer (bis 30.06.2008) | |||||
Abwehr | |||||
Karl Schrenk (bis 30.06.2008) | 30.04.1985 | ||||
2 | Florian Schlicker (bis 30.06.2011) | 02.01.1981 | |||
4 | Sascha Amtmann (bis 30.06.2011) | 26.09.1987 | |||
5 | Tobias Maus (bis 30.06.2011) | 05.08.1976 | |||
16 | Bastian Händel (bis 30.06.2009) | 31.05.1980 | |||
23 | Florian Jakl (ab 01.01.2008) (bis 30.06.2009) | 14.01.1988 | |||
Mittelfeld | |||||
Alexander Contala (bis 30.06.2008) | 02.11.1972 | ||||
Ferdinand Ehrl (bis 30.06.2008) | 02.07.1988 | ||||
Markus Vierke (bis 30.06.2008) | 06.11.1981 | ||||
Franz Petzold (bis 30.06.2008) | 08.11.1985 | ||||
Sergey Gigel (ab 01.01.2008) (bis 30.06.2008) | 04.03.1989 | ||||
6 | Kolja Eigl (bis 30.06.2009) | 02.07.1981 | |||
8 | Mario Feulner (ab 31.01.2008) (bis 30.06.2009) | 18.04.1987 | |||
10 | Matthias Schiller (bis 30.06.2009) | 07.12.1978 | |||
13 | Andre Ulrich (bis 30.06.2009) | 09.02.1988 | |||
20 | Paul Kuya-Kuya (bis 30.06.2009) | 03.03.1977 | |||
Sturm | |||||
Oliver Wurzbacher (bis 30.06.2008) | 13.04.1982 | ||||
Ferdinand Eck (bis 30.06.2008) | 14.06.1987 | ||||
Andre Puscher (bis 31.12.2007) | 29.01.1982 | ||||
11 | Roland Fischer (bis 30.06.2011) | 21.08.1977 | |||
18 | Christian Pollinger (bis 30.06.2011) | 22.12.1983 | |||
19 | Jürgen Berber (bis 30.06.2009) | 13.02.1979 | |||
140 | Benjamin Pommer (bis 30.06.2009) | 17.05.1988 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 05.08.2007 17:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |