Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Michael Jürgen (bis 30.06.2013) | 12.09.1973 | ||||
Trainer | |||||
Thomas Wolter (bis 30.06.2013) | 04.10.1963 | ||||
Co-Trainer | |||||
Frank Bender (bis 30.06.2013) | 08.07.1968 | ||||
Torwart | |||||
Sebastian Mielitz (ab 01.11.2007) (bis 30.06.2008) | 18.07.1989 | ||||
1 | Nico Pellatz (bis 30.06.2009) | 08.07.1986 | |||
20 | Michael Jürgen (bis 30.06.2008) | 12.09.1973 | |||
26 | Kevin Fickentscher (bis 30.06.2008) | 06.07.1988 | |||
30 | Robbert te Loeke (ab 23.08.2007) (bis 31.12.2007) | 01.12.1988 | |||
33 | Christian Vander (bis 30.06.2012) | 24.10.1980 | |||
Abwehr | |||||
Patrick Owomoyela (ab 29.01.2008) (bis 30.01.2008) | 05.11.1979 | ||||
3 | Alparslan Erdem (bis 31.07.2008) | 11.12.1988 | |||
4 | Florian Mohr (bis 30.06.2008) | 25.08.1984 | |||
5 | Toni Gänge (bis 30.06.2009) | 27.01.1988 | |||
5 | Björn Schierenbeck (bis 30.06.2008) | 12.07.1974 | |||
14 | Sandro Stallbaum (bis 30.06.2013) | 14.09.1981 | |||
16 | Alexander Hessel (bis 30.06.2009) | 26.05.1988 | |||
19 | Marin Mandic (bis 30.06.2008) | 11.08.1988 | |||
23 | Robert Lohmeier (bis 30.06.2008) | 28.07.1988 | |||
27 | Daniel Halke (bis 31.12.2007) | 03.03.1987 | |||
28 | Dominik Schmidt (bis 30.06.2009) | 01.07.1987 | |||
29 | Francis Banecki (bis 30.06.2008) | 17.07.1985 | |||
Mittelfeld | |||||
Peter Niemeyer (bis 31.12.2008) | 22.11.1983 | ||||
Stefan Ronneburg (ab 29.01.2008) (bis 30.06.2008) | 07.02.1989 | ||||
2 | Finn Holsing (bis 30.06.2009) | 09.08.1983 | |||
4 | Dennis Diekmeier (ab 01.02.2008) (bis 07.01.2009) | 20.10.1989 | |||
6 | Dominic Peitz (bis 30.06.2008) | 11.09.1984 | |||
10 | Max Kruse (bis 30.06.2009) | 19.03.1988 | |||
13 | Kevin Artmann (bis 30.06.2009) | 21.04.1986 | |||
15 | Amaury Bischoff (bis 30.06.2008) | 31.03.1987 | |||
17 | Philipp Bargfrede (ab 01.04.2008) (bis 30.06.2009) | 03.03.1989 | |||
17 | Kevin Schindler (bis 30.06.2008) | 21.05.1988 | |||
21 | Stefan Ronneburg (bis 30.06.2009) | 07.02.1989 | |||
21 | Norman Theuerkauf (bis 31.12.2007) | 24.01.1987 | |||
22 | Julian Grundt (bis 30.06.2010) | 21.06.1988 | |||
24 | Thomas Johrden (bis 30.06.2008) | 28.03.1987 | |||
Sturm | |||||
Alexander Neumann (ab 01.08.2007) (bis 30.06.2008) | 13.08.1989 | ||||
Andreas Granskov (ab 01.08.2007) (bis 30.06.2008) | 05.03.1989 | ||||
7 | Martin Harnik (bis 30.06.2008) | 10.06.1987 | |||
8 | Marc Heider (bis 30.06.2009) | 18.05.1986 | |||
9 | Kenny Schmidt (bis 19.12.2007) | 26.05.1987 | |||
11 | Frank Löning (bis 30.06.2008) | 28.08.1981 | |||
17 | Ivan Klasnić (ab 29.10.2007) (bis 06.11.2007) | 29.01.1980 | |||
18 | Patrick Bärje (bis 30.06.2008) | 04.03.1986 | |||
25 | Mirko Jankowski (bis 20.01.2008) | 14.01.1988 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 05.08.2007 14:30 Uhr |
4 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 30.10.2007 19:00 Uhr |
4 : 2 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 30.01.2008 19:00 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |