Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Lothar Hamann (bis 30.06.2010) | 09.03.1952 | ||||
Co-Trainer | |||||
Rolf Sager (bis 30.06.2011) | 23.05.1958 | ||||
Torwart | |||||
1 | Kevin Nethe (bis 30.06.2010) | 16.06.1979 | |||
22 | Robert Schelenz (bis 30.06.2011) | 30.12.1986 | |||
Abwehr | |||||
3 | Tobias Lösel (bis 30.06.2010) | 24.04.1984 | |||
5 | Tony Wenzel (bis 30.06.2009) | 24.07.1983 | |||
8 | Reno Zelm (bis 30.06.2008) | 15.08.1982 | |||
10 | Ersan Parlatan (bis 30.06.2015) | 01.08.1977 | |||
15 | Sven Ehrcke (bis 30.06.2009) | 30.07.1986 | |||
19 | Dirk Rochow (bis 30.06.2010) | 11.10.1981 | |||
Mittelfeld | |||||
Denis Novacic (bis 30.06.2008) | 01.08.1979 | ||||
6 | Ingo Wunderlich (ab 30.01.2008) (bis 30.06.2015) | 18.06.1986 | |||
7 | Thomas Duggert (bis 30.06.2012) | 09.07.1981 | |||
12 | Roger Achatzi (bis 30.06.2008) | 30.10.1988 | |||
13 | Özgür Özvatan (bis 30.06.2008) | 03.03.1985 | |||
17 | Normen Richter (bis 30.06.2012) | 22.09.1982 | |||
17 | Robert Kristofic (bis 30.06.2008) | 19.08.1977 | |||
Sturm | |||||
Ronny Scholze (bis 31.01.2008) | 17.09.1980 | ||||
Danny Kambs (bis 22.01.2008) | 10.05.1987 | ||||
2 | Benjamin Gaudian (bis 30.06.2008) | 16.03.1986 | |||
9 | Velimir Jovanović (bis 30.06.2010) | 25.08.1987 | |||
9 | Salvatore Rogoli (bis 30.06.2008) | 20.11.1980 | |||
11 | Ilkan Senkaya (bis 30.06.2008) | 14.06.1985 | |||
16 | Robert Peucker (bis 30.06.2009) | 22.09.1988 | |||
18 | Denis Koslov (bis 30.06.2008) | 18.02.1972 | |||
20 | Markus Mätschke (bis 30.06.2009) | 24.10.1986 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 05.08.2007 15:00 Uhr |
0 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |