Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Jürgen Wittmann (bis 30.06.2013) | 14.08.1966 | ||||
Trainer | |||||
Marco Kurz (bis 23.02.2009) | 16.05.1969 | ||||
Co-Trainer | |||||
Günther Gorenzel-Simonitsch (bis 31.08.2008) | 10.10.1971 | ||||
Torwart | |||||
1 | Michael Hofmann (bis 30.06.2009) | 03.11.1972 | |||
12 | Philipp Tschauner (bis 30.06.2011) | 03.11.1985 | |||
Abwehr | |||||
Gabriel Santos (ab 19.07.2007) (bis 04.08.2007) | 05.03.1983 | ||||
3 | Marcel Schäfer (bis 22.07.2007) | 07.06.1984 | |||
4 | Torben Hoffmann (bis 30.06.2010) | 27.10.1974 | |||
5 | Gregg Berhalter (bis 31.03.2009) | 01.08.1973 | |||
14 | José Holebas (bis 30.06.2010) | 27.06.1984 | |||
16 | Markus Thorandt (bis 30.06.2009) | 01.04.1981 | |||
19 | Mate Ghwinianidse (bis 09.02.2011) | 10.12.1986 | |||
20 | Christoph Burkhard (bis 30.06.2009) | 09.11.1984 | |||
23 | Benjamin Schwarz (bis 10.01.2010) | 10.07.1986 | |||
26 | Julian Baumgartlinger (bis 30.06.2009) | 02.01.1988 | |||
28 | Alexander Eberlein (bis 31.12.2008) | 14.01.1988 | |||
30 | Lukas Szukala (bis 30.06.2008) | 26.05.1984 | |||
33 | Fabian Johnson (bis 30.06.2009) | 11.12.1987 | |||
Mittelfeld | |||||
7 | Daniel Bierofka (bis 30.06.2014) | 07.02.1979 | |||
8 | Danny Schwarz (bis 30.06.2009) | 11.05.1975 | |||
17 | Sven Bender (bis 30.06.2009) | 27.04.1989 | |||
18 | Timo Gebhart (bis 31.12.2008) | 12.04.1989 | |||
22 | Lars Bender (bis 17.08.2009) | 27.04.1989 | |||
25 | Nikolas Ledgerwood (bis 30.06.2009) | 16.01.1985 | |||
27 | Björn Ziegenbein (bis 30.06.2008) | 30.04.1986 | |||
32 | Manuel Duhnke (ab 01.12.2007) (bis 30.06.2008) | 10.08.1987 | |||
Sturm | |||||
9 | Antonio Di Salvo (bis 11.01.2010) | 05.06.1979 | |||
10 | Berkant Göktan (bis 21.10.2008) | 12.12.1980 | |||
11 | Josh Wolff (bis 30.06.2008) | 25.02.1977 | |||
13 | Chhunly Pagenburg (ab 01.01.2008) (bis 30.06.2008) | 10.11.1986 | |||
21 | Markus Schroth (bis 30.06.2009) | 25.01.1975 | |||
24 | Mustafa Kučuković (ab 21.08.2007) (bis 31.01.2009) | 05.11.1986 | |||
35 | Manuel Schäffler (ab 01.01.2008) (bis 30.06.2008) | 06.02.1989 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 04.08.2007 15:30 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 30.10.2007 19:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 29.01.2008 19:00 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 27.02.2008 20:30 Uhr |
1 : 0 n.V. |
Schema Vergleich |