Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Peter Auer (bis 30.06.2012) | 15.07.1971 | ||||
Trainer | |||||
Uwe Rapolder (bis 13.12.2009) | 29.05.1958 | ||||
Co-Trainer | |||||
Uwe Koschinat (bis 13.12.2009) | 01.09.1971 | ||||
Mario Basler (bis 07.09.2008) | 18.12.1968 | ||||
Torwart | |||||
1 | Dennis Eilhoff (bis 30.06.2008) | 31.07.1982 | |||
23 | Peter Auer (bis 31.12.2007) | 15.07.1971 | |||
28 | Djordje Pantic (bis 31.12.2007) | 27.01.1980 | |||
33 | Michael Gurski (bis 30.06.2008) | 21.03.1979 | |||
Abwehr | |||||
2 | Brenny Evers (bis 25.07.2008) | 08.11.1978 | |||
3 | Frank Wiblishauser (bis 30.06.2010) | 18.10.1977 | |||
5 | Branimir Bajić (bis 07.07.2009) | 19.10.1979 | |||
8 | Martin Forkel (bis 30.06.2009) | 22.07.1979 | |||
13 | Marko Lomić (bis 30.06.2009) | 13.08.1983 | |||
16 | Josh Grenier (bis 30.06.2008) | 16.07.1979 | |||
18 | Andreas Richter (bis 30.06.2009) | 15.09.1977 | |||
22 | Du-Ri Cha (bis 30.06.2009) | 25.07.1980 | |||
24 | Matej Mavrič (bis 30.06.2009) | 29.01.1979 | |||
25 | Alassane Ouedraogo (bis 30.06.2009) | 07.09.1980 | |||
Mittelfeld | |||||
Eldin Hadžić (bis 30.06.2024) | 02.11.1992 | ||||
4 | Rüdiger Ziehl (bis 30.06.2009) | 26.10.1977 | |||
6 | Manuel Hartmann (bis 30.06.2010) | 26.03.1984 | |||
7 | Sascha Traut (bis 13.07.2008) | 21.05.1985 | |||
10 | Anel Džaka (bis 30.06.2008) | 19.09.1980 | |||
17 | Philipp Langen (bis 30.06.2008) | 02.07.1986 | |||
19 | Ardijan Djokaj (bis 30.06.2009) | 23.05.1979 | |||
20 | Gabriel Fernández (ab 01.01.2008) (bis 31.12.2008) | 22.09.1977 | |||
21 | Goran Šukalo (bis 30.06.2009) | 24.08.1981 | |||
26 | Evangelos Nessos (bis 30.06.2009) | 27.06.1978 | |||
27 | Johannes Göderz (ab 16.04.2008) (bis 30.06.2009) | 27.11.1988 | |||
Sturm | |||||
9 | Artim Položani (bis 29.01.2008) | 25.06.1982 | |||
11 | Fatmir Vata (bis 26.08.2009) | 19.09.1971 | |||
14 | Tayfun Pektürk (bis 30.06.2009) | 13.05.1988 | |||
15 | Njazi Kuqi (ab 08.01.2008) (bis 30.06.2008) | 25.03.1983 | |||
15 | Dragan Bogavac (bis 31.12.2007) | 07.04.1980 | |||
27 | Kenan Sahin (bis 30.01.2008) | 27.10.1984 | |||
29 | Noureddine Daham (ab 29.08.2007) (bis 30.06.2009) | 15.11.1977 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 05.08.2007 15:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 31.10.2007 19:00 Uhr |
1 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |