Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Bert Ehm (bis 30.06.2011) | 24.10.1946 | ||||
Torwart | |||||
Florian Ludewig (bis 30.06.2011) | 01.10.1975 | ||||
Felix Sager (bis 30.06.2010) | 25.03.1984 | ||||
Abwehr | |||||
Jonah Asante (bis 30.06.2011) | 23.01.1980 | ||||
Matthias Blaedtke (bis 30.06.2009) | 16.05.1980 | ||||
Marcus Kelm (bis 30.06.2009) | 03.01.1980 | ||||
Sven Maric (bis 30.06.2008) | 23.08.1984 | ||||
Guido Stendel (bis 30.06.2008) | 31.12.1978 | ||||
Mittelfeld | |||||
Roger Stilz (bis 30.06.2012) | 25.03.1977 | ||||
Sven Trimborn (bis 30.06.2012) | 10.02.1981 | ||||
Stephan Rahn (bis 30.06.2011) | 18.06.1982 | ||||
Jasmin Bajramovic (bis 30.06.2011) | 23.09.1980 | ||||
Mark Pomorin (bis 30.06.2011) | 07.11.1976 | ||||
Timo Möbius (bis 30.06.2009) | 21.02.1982 | ||||
Mirko Schulz (bis 30.06.2009) | 08.11.1978 | ||||
Volkan Aktan (bis 30.06.2009) | 27.11.1985 | ||||
Miguel Gatica-Varas (bis 30.06.2008) | 05.03.1973 | ||||
Kristof Meesenburg (bis 30.06.2008) | 09.01.1984 | ||||
Tamer Dönmez (bis 30.06.2008) | 12.09.1986 | ||||
Sturm | |||||
Ahmet Hamurcu (bis 30.06.2011) | 02.10.1981 | ||||
Constantin Fredenburg (bis 30.06.2009) | 18.01.1983 | ||||
Sezgün Akgül (bis 30.06.2009) | 08.10.1985 | ||||
Antonio Ude (bis 30.06.2008) | 04.03.1981 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 05.08.2007 14:30 Uhr |
0 : 6 |
Schema Vergleich |